RADEK CHAMRÁD
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
69663, 23143771, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 235 |
|
RADEK CHAMRÁD
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
69663, 23143771, Hodonín, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 235, č.p. 235, 69663 Hroznová Lhota |
|
RADEK CHAMRÁD
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
69663, 23143771, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 235 |
|
RADEK CHAMRÁD
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
69663, 23143771, Hodonín, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 235, č.p. 235, 69663 Hroznová Lhota |
|
Vilém Reichsfeld
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
07.11.2011 |
Adresa: |
69801, 13711024, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 996 |
|
Michal Rosenfeld
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
07.11.2011 |
Adresa: |
17000, 22299289, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 435, 5 |
|
Vilém Reichsfeld
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
07.11.2011 |
Adresa: |
69801, 13711024, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 996, tř. Masarykova 996, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Michal Rosenfeld
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
07.11.2011 |
Adresa: |
17000, 22299289, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 435, 5, Pplk. Sochora 435/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Vilém Reichsfeld
|
Neaktivní
od 07.11.2011
|
jednatel |
24.05.1996 |
Adresa: |
3, Hodonín, Veselí nad Moravou, Masarykova, 996 |
|
Michal Rosenfeld
|
Neaktivní
od 07.11.2011
|
jednatel |
24.05.1996 |
Adresa: |
3, Praha 7, Praha 7, ul. pplk. Sochora, 435/5 |
|
Vilém Reichsfeld
|
Neaktivní
od 07.11.2011
|
jednatel |
24.05.1996 |
Adresa: |
69801, 13711024, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 996, tř. Masarykova 996, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Michal Rosenfeld
|
Neaktivní
od 07.11.2011
|
jednatel |
24.05.1996 |
Adresa: |
17000, 22299289, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 435, 5, Pplk. Sochora 435/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|