Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.05.2024
Název: | UNILUCK, s.r.o. - v likvidaci |
ICO: | 65277201 |
Registrovaná adresa: | 67574, 2704315, Třebíč, Březník, Březník, 235, č.p. 235, 67574 Březník |
Začleněno na: | 24.04.1996 |
Předmět podnikání: |
obkladačství
zámečnictví
kovoobráběčství
tesařství
pokrývačství
zednictví
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JÁN KUDRY | Aktivní | 02.08.2015 | |
|
|||
JÁN KUDRY | Aktivní | 02.08.2015 | |
|
|||
Petro Kopchuk | Aktivní | 20.09.1999 | |
|
|||
Pavlo Papura | Aktivní | 27.07.1999 | |
|
|||
Volodymyr Turkits | Aktivní | 27.07.1999 | |
|
|||
Stepan Parobko | Aktivní | 27.07.1999 | |
|
|||
Ivan Podolskyy | Aktivní | 27.07.1999 | |
|
|||
Leontiy Melnyk | Aktivní | 27.07.1999 | |
|
|||
Lazar Mykhaylo, nar. 10.3.1965 | Aktivní | 27.07.1999 | |
|
|||
Viktor Vynogradov | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Volodymyr Zinko | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Bohdan Drabyk | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Olena Yurchenko(dříve Korčinskay) nar. 18.6.1971 | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Roman Tymchyshyn | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Maryan Guminilovych | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Yuriy Malosolov | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Yuriy Okleya | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Borys Martsenyuk | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Mykola Bodnar | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Myroslav Balakunets | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Bohdan Popovskyy | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Oleh Mashliy | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Oleksandr Kuzmyn | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Oleksandr Dekhtyar | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Kostayantyn Myronchyk, nar. 20.12.1961 | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Ihor Mandzyuk | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Makhaylo Klots | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Roman Kaluzhnyy | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Andriy Berezovskyy | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Yuriy Konovalchuk | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Mykola Lysak | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Yaroslav Petryshyn | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Mykhaylo Zvarych | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Dmytro Kozyuk | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Oleh Peretyaka | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Igor Yurchenko | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Hryhoriy Yarema | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Zinoviy Skochylo, nar. 26.7.1949 | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Mykola Yurchenko | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
|||
Volodymyr Sukhobra | Aktivní | 09.03.1999 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JÁN KUDRY | Aktivní | jednatel | 02.08.2015 |
|
|||
JÁN KUDRY | Neaktivní od 01.11.2023 | jednatel | 02.08.2015 |
|
|||
Ján Kudry | Neaktivní od 02.08.2015 | jednatel | 19.08.2008 |
|
|||
JÁN KUDRY | Neaktivní od 02.08.2015 | jednatel | 19.08.2008 |
|
|||
Ján Kudry | Neaktivní od 19.08.2008 | jednatel | 18.11.2003 |
|
|||
Ján Kudry | Neaktivní od 19.08.2008 | jednatel | 18.11.2003 |
|
|||
Josef Dufek | Neaktivní od 18.11.2003 | jednatel | 22.03.2000 |
|
|||
Josef Dufek | Neaktivní od 18.11.2003 | jednatel | 22.03.2000 |
|
|||
Jiří Janderka | Neaktivní od 22.03.2000 | jednatel | 27.07.1998 |
|
|||
Jiří Janderka | Neaktivní od 22.03.2000 | jednatel | 27.07.1998 |
|
|||
Markéta Rigová | Neaktivní od 27.07.1998 | jednatel | 08.08.1997 |
|
|||
Markéta Rigová | Neaktivní od 27.07.1998 | jednatel | 08.08.1997 |
|
|||
Markéta Rigová | Neaktivní od 08.08.1997 | jednatel | 24.04.1996 |
|
|||
Markéta Rigová | Neaktivní od 08.08.1997 | jednatel | 24.04.1996 |
|
Registrační číslo UNILUCK, s.r.o. - v likvidaci je 65277201.
Registrační adresa UNILUCK, s.r.o. - v likvidaci je 67574, 2704315, Třebíč, Březník, Březník, 235, č.p. 235, 67574 Březník.
UNILUCK, s.r.o. - v likvidaci byla založena 24.04.1996.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JÁN KUDRY, JÁN KUDRY, Petro Kopchuk, Pavlo Papura, Volodymyr Turkits, Stepan Parobko, Ivan Podolskyy, Leontiy Melnyk, Lazar Mykhaylo, nar. 10.3.1965, Viktor Vynogradov, Volodymyr Zinko, Bohdan Drabyk, Olena Yurchenko(dříve Korčinskay) nar. 18.6.1971, Roman Tymchyshyn, Maryan Guminilovych, Yuriy Malosolov, Yuriy Okleya, Borys Martsenyuk, Mykola Bodnar, Myroslav Balakunets, Bohdan Popovskyy, Oleh Mashliy, Oleksandr Kuzmyn, Oleksandr Dekhtyar, Kostayantyn Myronchyk, nar. 20.12.1961, Ihor Mandzyuk, Makhaylo Klots, Roman Kaluzhnyy, Andriy Berezovskyy, Yuriy Konovalchuk, Mykola Lysak, Yaroslav Petryshyn, Mykhaylo Zvarych, Dmytro Kozyuk, Oleh Peretyaka, Igor Yurchenko, Hryhoriy Yarema, Zinoviy Skochylo, nar. 26.7.1949, Mykola Yurchenko, Volodymyr Sukhobra.