Michael Oetzel
|
Aktivní
|
jednatel |
06.04.2011 |
Adresa: |
97877, Wertheim, Schützenstrasse, 7 |
|
Michael Oetzel
|
Aktivní
|
jednatel |
06.04.2011 |
Adresa: |
Wertheim, Schützenstrasse, 97877, Schützenstrasse 7, 97877 Wertheim, Německo |
|
Uta Oetzel
|
Neaktivní
od 05.01.2023
|
jednatel |
10.12.2009 |
Adresa: |
Wertheim, Breslauer Str. 40, 978 77 |
|
Ing. Josef Kučera
|
Neaktivní
od 13.05.2004
|
jednatel |
19.10.2002 |
Adresa: |
67523, 2676389, Kojetice, 118 |
|
Ladislas Tazlari
|
Neaktivní
od 10.12.2009
|
jednatel |
19.10.2002 |
Adresa: |
67523, 2676826, Kojetice, 158 |
|
Ing. Josef Kučera
|
Neaktivní
od 13.05.2004
|
jednatel |
19.10.2002 |
Adresa: |
67523, 2676389, Třebíč, Kojetice, Kojetice, 118, č.p. 118, 67523 Kojetice |
|
Ladislas Tazlari
|
Neaktivní
od 10.12.2009
|
jednatel |
19.10.2002 |
Adresa: |
67523, 2676826, Třebíč, Kojetice, Kojetice, 158, č.p. 158, 67523 Kojetice |
|
Ladislas Tazlari
|
Neaktivní
od 19.10.2002
|
jednatel |
10.07.1996 |
Adresa: |
67401, 18766463, Třebíč, Třebíč, Tolstého, 523/4 |
|
Ladislas Tazlari
|
Neaktivní
od 19.10.2002
|
jednatel |
10.07.1996 |
Adresa: |
67401, 18766463, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Tolstého, 523, 4, Tolstého 523/4, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Ing. Josef Kučera
|
Neaktivní
od 19.10.2002
|
jednatel |
27.05.1996 |
Adresa: |
67401, 18766463, Třebíč, Tolstého, 523 |
|
Ing. Josef Kučera
|
Neaktivní
od 19.10.2002
|
jednatel |
27.05.1996 |
Adresa: |
67401, 18766463, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Tolstého, 523, 4, Tolstého 523/4, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|