PAVLA CHARVÁTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.05.2014 |
Adresa: |
76331, 26145723, Brumov-Bylnice, Brumov, Mlýnská, 1418 |
|
PAVLA CHARVÁTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.05.2014 |
Adresa: |
76331, 26145723, Zlín, Brumov-Bylnice, Brumov, Mlýnská, 1418, Mlýnská 1418, Brumov, 76331 Brumov-Bylnice |
|
Pavla Charvátová
|
Neaktivní
od 15.05.2014
|
jednatel |
10.08.2004 |
Adresa: |
76331, 3869253, Brumov - Bylnice, Brumov, Mlýnská, 660 |
|
Pavla Charvátová
|
Neaktivní
od 15.05.2014
|
jednatel |
10.08.2004 |
Adresa: |
660, Brumov - Bylnice, Brumov, Mlýnská, 76331, Mlýnská 660, 76331 Brumov - Bylnice, Brumov, Česká republika |
|
Ladislav Matušinec
|
Neaktivní
od 10.08.2004
|
|
16.07.2003 |
Adresa: |
76333, 4152930, Štítná nad Vláří, 366 |
|
LADISLAV MATUŠINEC
|
Neaktivní
od 10.08.2004
|
|
16.07.2003 |
Adresa: |
76333, 4152930, Zlín, Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří, 366, Štítná nad Vláří 366, 76333 Štítná nad Vláří-Popov |
|
Eliška Vaňková
|
Neaktivní
od 16.07.2003
|
jednatel |
17.04.1997 |
Adresa: |
3869113, Brumov, Zátiší, 645 |
|
Eliška Vaňková
|
Neaktivní
od 16.07.2003
|
jednatel |
17.04.1997 |
Adresa: |
76331, 3869113, Zlín, Brumov-Bylnice, Brumov, Zátiší, 645, Zátiší 645, Brumov, 76331 Brumov-Bylnice |
|
Andrea Julinová
|
Neaktivní
od 17.04.1997
|
jednatel |
13.05.1996 |
Adresa: |
76005, 4248848, Zlín, Zlín, U Trojáku, 4585 |
|
Andrea Julinová
|
Neaktivní
od 17.04.1997
|
jednatel |
13.05.1996 |
Adresa: |
76005, 4248848, Zlín, Zlín, Zlín, U Trojáku, 4585, U Trojáku 4585, 76005 Zlín |
|