MUDr. DANUŠE SPOHROVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
04.01.2022 |
Adresa: |
15000, 22097091, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Doubkové, 2023, 6 |
|
MARIE ODEHNALOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
04.01.2022 |
Adresa: |
61400, 19464681, Brno-město, Brno, Obřany, Hlaváčova, 503, 83 |
|
BLANKA VESELÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
04.01.2022 |
Adresa: |
62100, 19508140, Brno-město, Brno, Řečkovice, Žitná, 1478, 15 |
|
MUDr. DANUŠE SPOHROVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
04.01.2022 |
Adresa: |
15000, 22097091, Praha, Smíchov, Na Doubkové, 2023, 6, Na Doubkové 2023/6, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MARIE ODEHNALOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
04.01.2022 |
Adresa: |
61400, 19464681, Brno-město, Brno, Obřany, Hlaváčova, 503, 83, Hlaváčova 503/83, Obřany, 61400 Brno |
|
BLANKA VESELÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
04.01.2022 |
Adresa: |
62100, 19508140, Brno-město, Brno, Řečkovice, Žitná, 1478, 15, Žitná 1478/15, Řečkovice, 62100 Brno |
|
MUDr. DANUŠE SPOHROVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
předseda správní rady |
18.08.2015 |
Adresa: |
15000, 22097091, Praha, Smíchov, Na Doubkové, 2023, 6 |
|
MARIE ODEHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
člen správní rady |
18.08.2015 |
Adresa: |
61400, 19464681, Brno, Obřany, Hlaváčova, 503, 83 |
|
BLANKA VESELÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
člen správní rady |
18.08.2015 |
Adresa: |
62100, 19508140, Brno, Řečkovice, Žitná, 1478, 15 |
|
MUDr. DANUŠE SPOHROVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
předseda správní rady |
18.08.2015 |
Adresa: |
15000, 22097091, Praha, Smíchov, Na Doubkové, 2023, 6, Na Doubkové 2023/6, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MARIE ODEHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
člen správní rady |
18.08.2015 |
Adresa: |
61400, 19464681, Brno-město, Brno, Obřany, Hlaváčova, 503, 83, Hlaváčova 503/83, Obřany, 61400 Brno |
|
BLANKA VESELÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
člen správní rady |
18.08.2015 |
Adresa: |
62100, 19508140, Brno-město, Brno, Řečkovice, Žitná, 1478, 15, Žitná 1478/15, Řečkovice, 62100 Brno |
|
MUDr. DANUŠE SPOHROVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
předseda správní rady |
06.08.2015 |
Adresa: |
15000, 22097091, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Doubkové, 2023, 6 |
|
MUDr. DANUŠE SPOHROVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
předseda správní rady |
06.08.2015 |
Adresa: |
15000, 22097091, Praha, Smíchov, Na Doubkové, 2023, 6, Na Doubkové 2023/6, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MUDr. Danuše Spohrová
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
předseda správní rady |
31.03.2010 |
Adresa: |
19175850, Brno-město, Brno, Hoppova, 883/24 |
|
Blanka Veselá
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen správní rady |
31.03.2010 |
Adresa: |
62100, 19508140, Brno, Řečkovice, Žitná, 1478/15 |
|
MUDr. Danuše Spohrová
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
předseda správní rady |
31.03.2010 |
Adresa: |
60200, 19175850, Brno-město, Brno, Veveří, Hoppova, 883, 24, Hoppova 883/24, Veveří, 60200 Brno |
|
BLANKA VESELÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen správní rady |
31.03.2010 |
Adresa: |
62100, 19508140, Brno-město, Brno, Řečkovice, Žitná, 1478, 15, Žitná 1478/15, Řečkovice, 62100 Brno |
|
MUDr. Danuše Spohrová
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
místopředseda správní rady |
10.10.2001 |
Adresa: |
19175850, Brno-město, Brno, Hoppova, 883/24 |
|
MUDr. Danuše Spohrová
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
místopředseda správní rady |
10.10.2001 |
Adresa: |
60200, 19175850, Brno-město, Brno, Veveří, Hoppova, 883, 24, Hoppova 883/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Pavel Bruzl
|
Neaktivní
od 10.10.2001
|
místopředseda správní rady |
01.03.1999 |
Adresa: |
19174730, Brno-město, Brno, Bayerova, 24 |
|
PhDr. Jaroslav Valenta
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
předseda správní rady |
01.03.1999 |
Adresa: |
18964605, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1097 |
|
Marie Odehnalová
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen správní rady |
01.03.1999 |
Adresa: |
19602961, Brno-město, Brno, Vychodilova, 10 |
|
Ing. Pavel Bruzl
|
Neaktivní
od 10.10.2001
|
místopředseda správní rady |
01.03.1999 |
Adresa: |
60200, 19174730, Brno-město, Brno, Veveří, Bayerova, 793, 24, Bayerova 793/24, Veveří, 60200 Brno |
|
PhDr. Jaroslav Valenta
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
předseda správní rady |
01.03.1999 |
Adresa: |
68606, 18964605, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1097, Štěpnická 1097, 68606 Uherské Hradiště |
|
Marie Odehnalová
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen správní rady |
01.03.1999 |
Adresa: |
61600, 19602961, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Vychodilova, 2551, 10, Vychodilova 2551/10, Žabovřesky, 61600 Brno |
|