MUDr. Ing. PETR PŘÍHODA
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.03.2024 |
Adresa: |
17000, 22309527, Praha, Holešovice, Strossmayerovo náměstí, 1297, 9, Strossmayerovo náměstí 1297/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MUDr. JAN LORENC
|
Aktivní
|
předseda |
27.09.2023 |
Adresa: |
25263, 12880744, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, U zastávky, 1059, U zastávky 1059, 25263 Roztoky |
|
MUDr. ONDŘEJ PĚČ
|
Aktivní
|
místopředseda |
27.09.2023 |
Adresa: |
25101, 42247292, Praha-východ, Říčany, Pacov, Maková, 282, 5, Maková 282/5, Pacov, 25101 Říčany |
|
MUDr. JAROMÍR KABÁT
|
Aktivní
|
místopředseda |
27.09.2023 |
Adresa: |
10200, 22639527, Praha, Štěrboholy, Pod valem, 287, 1a, Pod valem 287/1a, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
Mgr. BARBORA HRDLIČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.09.2023 |
Adresa: |
25210, 12817520, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Rymaně, 840, Rymaně 840, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
PhDr. KAMILA MELECKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.09.2023 |
Adresa: |
13000, 21770948, Praha, Žižkov, Květinková, 417, 10, Květinková 417/10, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MUDr. JAN LORENC
|
Aktivní
|
místopředseda |
12.05.2018 |
Adresa: |
25263, 12880744, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, U zastávky, 1059 |
|
PhDr. KAREL KOBLIC
|
Aktivní
|
místopředseda |
04.01.2017 |
Adresa: |
15500, 22123865, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 2051, 22 |
|
MUDr. ONDŘEJ PĚČ
|
Aktivní
|
předseda |
04.01.2017 |
Adresa: |
25101, 42247292, Praha-východ, Říčany, Pacov, Maková, 282, 5 |
|
MUDr. Ing. PETR PŘÍHODA
|
Neaktivní
od 08.03.2024
|
člen výboru |
27.09.2023 |
Adresa: |
17000, 22311173, Praha, Holešovice, U Uranie, 1414, 4, U Uranie 1414/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PhDr. KAREL KOBLIC
|
Neaktivní
od 27.09.2023
|
místopředseda |
24.03.2023 |
Adresa: |
15000, 22023011, Praha, Košíře, Lovčenská, 487, 4, Lovčenská 487/4, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
MUDr. JAN LORENC
|
Neaktivní
od 27.09.2023
|
místopředseda |
12.05.2018 |
Adresa: |
25263, 12880744, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, U zastávky, 1059, U zastávky 1059, 25263 Roztoky |
|
MUDr. JAN LORENC
|
Neaktivní
od 12.05.2018
|
místopředseda |
04.01.2017 |
Adresa: |
15000, 22091815, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Xaveriova, 1601, 90 |
|
MUDr. JAN LORENC
|
Neaktivní
od 12.05.2018
|
místopředseda |
04.01.2017 |
Adresa: |
15000, 22091815, Praha, Smíchov, Xaveriova, 1601, 90, Xaveriova 1601/90, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PhDr. KAREL KOBLIC
|
Neaktivní
od 24.03.2023
|
místopředseda |
04.01.2017 |
Adresa: |
15500, 22123865, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 2051, 22, Kettnerova 2051/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
MUDr. ONDŘEJ PĚČ
|
Neaktivní
od 27.09.2023
|
předseda |
04.01.2017 |
Adresa: |
25101, 42247292, Praha-východ, Říčany, Pacov, Maková, 282, 5, Maková 282/5, Pacov, 25101 Říčany |
|