VENDULA KOLLMANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.06.2022 |
Adresa: |
11000, 21708312, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30 |
|
VENDULA KOLLMANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.06.2022 |
Adresa: |
11000, 21708312, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30, Hybernská 1012/30, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
VENDULA DEJNOŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
jednatel |
03.11.2020 |
Adresa: |
11000, 21708312, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30 |
|
VENDULA DEJNOŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
jednatel |
03.11.2020 |
Adresa: |
11000, 21708312, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30, Hybernská 1012/30, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MIROSLAV MIHOK
|
Neaktivní
od 03.11.2020
|
jednatel |
17.12.2012 |
Adresa: |
11000, 21714177, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 1920, 27 |
|
MIROSLAV MIHOK
|
Neaktivní
od 03.11.2020
|
jednatel |
17.12.2012 |
Adresa: |
11000, 21714177, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 1920, 27, Ve Smečkách 1920/27, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Zita Šályová
|
Neaktivní
od 17.12.2012
|
Jednatel |
15.10.2002 |
Adresa: |
16500, 26269228, Praha 6, Praha 6, Kamýcká, 944 |
|
Ing. Zita Šályová
|
Neaktivní
od 17.12.2012
|
Jednatel |
15.10.2002 |
Adresa: |
16500, 26269228, Praha, Suchdol, Kamýcká, 944, 57, Kamýcká 944/57, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. Zita Šályová
|
Neaktivní
od 15.10.2002
|
Jednatel |
15.04.1996 |
Adresa: |
15000, 22017402, Praha 5, Praha 5, Bochovská, 565/5 |
|
Ing. Zita Šályová
|
Neaktivní
od 15.10.2002
|
Jednatel |
15.04.1996 |
Adresa: |
15800, 22017402, Praha, Jinonice, Bochovská, 565, 5, Bochovská 565/5, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|