LIN YING GUO
|
Neaktivní
od 22.05.2019
|
Jednatel |
26.11.2017 |
Adresa: |
15500, 22123237, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Tlumačovská, 1983, 22 |
|
LIN YING GUO
|
Neaktivní
od 22.05.2019
|
Jednatel |
26.11.2017 |
Adresa: |
15500, 22123237, Praha, Stodůlky, Tlumačovská, 1983, 22, Tlumačovská 1983/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
LIN YING GUO
|
Neaktivní
od 26.11.2017
|
Jednatel |
02.03.2017 |
Adresa: |
15500, 22123237, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Tlumačovská, 1983 |
|
LIN YING GUO
|
Neaktivní
od 26.11.2017
|
Jednatel |
02.03.2017 |
Adresa: |
15500, 22123237, Praha, Stodůlky, Tlumačovská, 1983, 22, Tlumačovská 1983/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
LIN YING GUO
|
Neaktivní
od 02.03.2017
|
Jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, Tlumačovská, 1983/12 |
|
LIN YING GUO
|
Neaktivní
od 02.03.2017
|
Jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
1983/12, Praha 5, Praha 5, Tlumačovská, Tlumačovská 1983/12, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
Guo Lin Ying
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
Jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, Tlumačovská, 1983/12 |
|
Guo Lin Ying
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
Jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
1983/12, Praha 5, Praha 5, Tlumačovská, Tlumačovská 1983/12, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|