ing. PETR DUDA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2014 |
Adresa: |
18100, 22328084, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Větrná, 206, 41 |
|
ing. PETR DUDA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2014 |
Adresa: |
18100, 22328084, Praha, Čimice, Větrná, 206, 41, Větrná 206/41, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
ing. Michal Koudela
|
Neaktivní
od 09.01.2007
|
jednatel |
30.10.2001 |
Adresa: |
Praha-západ, Všenory, U Tenisu, 0424 |
|
Ivana Wagnerová
|
Neaktivní
od 09.01.2007
|
jednatel |
30.10.2001 |
Adresa: |
22384758, Praha 8, Praha 8, Nad Rokoskou, 36 |
|
ing. Petr Duda
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
jednatel |
30.10.2001 |
Adresa: |
18000, 22328084, Praha 8, Praha 8, Větrná, 206 |
|
ing. Michal Koudela
|
Neaktivní
od 09.01.2007
|
jednatel |
30.10.2001 |
Adresa: |
0424, Praha-západ, Všenory, U Tenisu, U Tenisu 0424, Všenory, okres: Praha-západ, Česká republika |
|
Ivana Wagnerová
|
Neaktivní
od 09.01.2007
|
jednatel |
30.10.2001 |
Adresa: |
18200, 41612205, Praha, Libeň, Nad Rokoskou, 2439, 36, Nad Rokoskou 2439/36, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
ing. PETR DUDA
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
jednatel |
30.10.2001 |
Adresa: |
18100, 22328084, Praha, Čimice, Větrná, 206, 41, Větrná 206/41, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Petr Duda
|
Neaktivní
od 30.10.2001
|
|
29.03.1996 |
Adresa: |
18000, 22328084, Praha 8, Praha 8, Větrná, 206 |
|
Petr Duda
|
Neaktivní
od 30.10.2001
|
|
29.03.1996 |
Adresa: |
18100, 22328084, Praha, Čimice, Větrná, 206, 41, Větrná 206/41, Čimice, 18100 Praha 8 |
|