Ing. VLADIMÍR HAVLENA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
15200, 22005145, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Pražského, 662, 38 |
|
Ing. VLADIMÍR HAVLENA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
15200, 22005145, Praha, Hlubočepy, Pražského, 662, 38, Pražského 662/38, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Vladimír Havlena
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
20.04.2004 |
Adresa: |
15200, 22005145, Praha 5, Pražského, 662 |
|
Ing. VLADIMÍR HAVLENA
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
20.04.2004 |
Adresa: |
15200, 22005145, Praha, Hlubočepy, Pražského, 662, 38, Pražského 662/38, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Dana Havlenová
|
Neaktivní
od 20.04.2004
|
jednatel |
06.04.1999 |
Adresa: |
15200, 22005145, Praha 5, Praha 5, Pražského, 662 |
|
Dana Havlenová
|
Neaktivní
od 20.04.2004
|
jednatel |
06.04.1999 |
Adresa: |
15200, 22005145, Praha, Hlubočepy, Pražského, 662, 38, Pražského 662/38, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
PhDr. Eva Pertlová
|
Neaktivní
od 06.04.1999
|
jednatel |
12.04.1996 |
Adresa: |
21766614, Praha 3, Praha 3, Kouřimská, 26 |
|
PhDr. Eva Pertlová
|
Neaktivní
od 06.04.1999
|
jednatel |
12.04.1996 |
Adresa: |
13000, 21766614, Praha, Vinohrady, Kouřimská, 2371, 26, Kouřimská 2371/26, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|