Tomáš Rözler
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.08.2013 |
Adresa: |
25163, 25869001, Kunice, Vidovice, Pod Lesem, 64 |
|
Tomáš Rözler
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.08.2013 |
Adresa: |
25163, 25869001, Praha-východ, Kunice, Vidovice, Pod Lesem, 64, Pod Lesem 64, Vidovice, 25163 Kunice |
|
Tomáš Rözler
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
Jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
25163, 25869001, Kunice, Vidovice, 64 |
|
Tomáš Rözler
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
Jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
25163, 25869001, Praha-východ, Kunice, Vidovice, Pod Lesem, 64, Pod Lesem 64, Vidovice, 25163 Kunice |
|
Tomáš Rözler
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
Jednatel |
15.09.1998 |
Adresa: |
22367781, Praha 8, Praha 8, Třeboradická, 31/1067 |
|
Tomáš Rözler
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
Jednatel |
15.09.1998 |
Adresa: |
18200, 22367781, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1067, 31, Třeboradická 1067/31, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
David Klempíř
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
Jednatel |
18.04.1996 |
Adresa: |
22296441, Praha 7, Praha 7, Kostelní, 36 |
|
Tomáš Rözler
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
Jednatel |
18.04.1996 |
Adresa: |
22689222, Praha 4, Praha 4, Pod lysinami, 471/19 |
|
Tomáš Gračko
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
Jednatel |
18.04.1996 |
Adresa: |
21939128, Praha 4, Praha 4, Jordana Jovkova, 3257 |
|
Dušan Kučera
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
Jednatel |
18.04.1996 |
Adresa: |
21809658, Praha 4, Praha 4, Údolní, 1272/100 |
|
Tomáš Szekely
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
Jednatel |
18.04.1996 |
Adresa: |
11658215, Mělník, Chudolazy, 34 |
|
David Klempíř
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
Jednatel |
18.04.1996 |
Adresa: |
17000, 22296441, Praha, Holešovice, Kostelní, 36, 36, Kostelní 36/36, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Tomáš Rözler
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
Jednatel |
18.04.1996 |
Adresa: |
14700, 22689222, Praha, Hodkovičky, Pod lysinami, 471, 19, Pod lysinami 471/19, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Tomáš Gračko
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
Jednatel |
18.04.1996 |
Adresa: |
14300, 21939128, Praha, Modřany, Jordana Jovkova, 3257, 13, Jordana Jovkova 3257/13, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Dušan Kučera
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
Jednatel |
18.04.1996 |
Adresa: |
14200, 21809658, Praha, Braník, Údolní, 1272, 100, Údolní 1272/100, Braník, 14200 Praha 4 |
|
Tomáš Szekely
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
Jednatel |
18.04.1996 |
Adresa: |
27721, 11658215, Mělník, Medonosy, Chudolazy, 34, Chudolazy 34, 27721 Medonosy |
|