Informace o společnosti
Datum aktualizace:
17.07.2024
Název: | AUTOMATY CZ, s.r.o. |
ICO: | 65415795 |
Registrovaná adresa: | 66442, 26707900, Brno-venkov, Modřice, Modřice, U Vlečky, 843, U Vlečky 843, 66442 Modřice |
Začleněno na: | 02.05.1996 |
Předmět podnikání: |
Zprostředkování obchodu a služebVelkoobchod a maloobchod
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DELIKOMAT s.r.o. 63475260 | Aktivní | 18.06.2024 | |
|
|||
JAROSLAV MENCL | Aktivní | 29.12.2016 | |
|
|||
MARTIN FABIÁNEK | Aktivní | 16.06.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MICHAL VOJTĚCH | Aktivní | jednatel | 18.06.2024 |
|
|||
MARTIN FABIÁNEK | Aktivní | Jednatel | 16.06.2016 |
|
|||
MARTIN FABIÁNEK | Aktivní | Jednatel | 16.06.2016 |
|
|||
Ing. Jiří Peták | Neaktivní od 02.10.2000 | Jednatel | 02.05.1996 |
|
|||
Martin Fabiánek | Neaktivní od 16.06.2016 | Jednatel | 02.05.1996 |
|
|||
Ing. Jiří Peták | Neaktivní od 02.10.2000 | Jednatel | 02.05.1996 |
|
|||
Martin Fabiánek | Neaktivní od 16.06.2016 | Jednatel | 02.05.1996 |
|
Registrační číslo AUTOMATY CZ, s.r.o. je 65415795.
Registrační adresa AUTOMATY CZ, s.r.o. je 66442, 26707900, Brno-venkov, Modřice, Modřice, U Vlečky, 843, U Vlečky 843, 66442 Modřice.
AUTOMATY CZ, s.r.o. byla založena 02.05.1996.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je DELIKOMAT s.r.o., JAROSLAV MENCL, MARTIN FABIÁNEK.