Bc. MARCEL FUNIOK
|
Aktivní
|
Předseda |
27.04.2024 |
Adresa: |
73564, 24884464, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Nový Svět, 410, 63, Nový Svět 410/63, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
MICHAELA ČERNÁ
|
Aktivní
|
Jednatelka |
27.04.2024 |
Adresa: |
73543, 18136273, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Hornická, 665, Hornická 665, 73543 Albrechtice |
|
Ing. GABRIELA VÁCLAVÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladní |
25.04.2024 |
Adresa: |
73942, 20448414, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Chlebovice, Ke Studánce, 128, Ke Studánce 128, Chlebovice, 73942 Frýdek-Místek |
|
LUCIE BARTELOVÁ
|
Aktivní
|
Výcvikář |
25.04.2024 |
Adresa: |
73601, 24899992, Karviná, Havířov, Město, Koperníkova, 401, 1, Koperníkova 401/1, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. MARCELA GÖTZINGEROVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
25.04.2024 |
Adresa: |
73564, 24891771, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Dělnická, 1212, 62a, Dělnická 1212/62a, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
MICHAELA ČERNÁ
|
Aktivní
|
Jednatelka |
18.02.2021 |
Adresa: |
73543, 18134181, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Bažantnice, 455 |
|
Bc. MARCEL FUNIOK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
11.08.2019 |
Adresa: |
73564, 24884464, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Nový Svět, 410, 63 |
|
Ing. MARCELA GÖTZINGEROVÁ
|
Aktivní
|
Členka výboru |
11.08.2019 |
Adresa: |
73564, 24891771, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Dělnická, 1212, 62a |
|
GABRIELA VÁCLAVÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladní |
08.08.2019 |
Adresa: |
73942, 20448414, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Chlebovice, Ke Studánce, 128 |
|
LUCIE BARTELOVÁ
|
Aktivní
|
Hlavní výcvikář |
08.08.2019 |
Adresa: |
73535, 5810779, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Pensijní, 975, 7 |
|
Bc. MARCEL FUNIOK
|
Neaktivní
od 27.04.2024
|
Předseda |
25.04.2024 |
Adresa: |
73564, 24884464, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Nový Svět, 410, 63, Nový Svět 410/63, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
MICHAELA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2024
|
Jednatelka |
25.04.2024 |
Adresa: |
73543, 18136273, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Hornická, 665, Hornická 665, 73543 Albrechtice |
|
MICHAELA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2024
|
Jednatelka |
24.01.2024 |
Adresa: |
73543, 18136273, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Hornická, 665, Hornická 665, 73543 Albrechtice |
|
MICHAELA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2024
|
Jednatelka |
18.02.2021 |
Adresa: |
73543, 18134181, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Bažantnice, 455, Bažantnice 455, 73543 Albrechtice |
|
PAVEL POPPELKA
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
Jednatel výboru |
11.08.2019 |
Adresa: |
73535, 40518655, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Na Stavech, 1438, 7a |
|
PAVEL POPPELKA
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
Jednatel výboru |
11.08.2019 |
Adresa: |
73535, 40518655, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Na Stavech, 1438, 7a, Na Stavech 1438/7a, 73535 Horní Suchá |
|
Ing. MARCELA GÖTZINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2024
|
Členka výboru |
11.08.2019 |
Adresa: |
73564, 24891771, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Dělnická, 1212, 62a, Dělnická 1212/62a, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
Bc. MARCEL FUNIOK
|
Neaktivní
od 25.04.2024
|
Předseda výboru |
11.08.2019 |
Adresa: |
73564, 24884464, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Nový Svět, 410, 63, Nový Svět 410/63, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
Bc. MARCEL FUNIOK
|
Neaktivní
od 11.08.2019
|
Předseda výboru |
08.08.2019 |
Adresa: |
73564, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Nový Svět, 410, 63 |
|
PAVEL POPPELKA
|
Neaktivní
od 11.08.2019
|
Jednatel výboru |
08.08.2019 |
Adresa: |
73535, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Na Stavech, 1438, 7a |
|
Ing. MARCELA GÖTZINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.08.2019
|
Členka výboru |
08.08.2019 |
Adresa: |
73564, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Dělnická, 1212, 62a |
|
Ing. MARCELA GÖTZINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.08.2019
|
Členka výboru |
08.08.2019 |
Adresa: |
73564, 24891771, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Dělnická, 1212, 62a, Dělnická 1212/62a, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
Bc. MARCEL FUNIOK
|
Neaktivní
od 11.08.2019
|
Předseda výboru |
08.08.2019 |
Adresa: |
73564, 24884464, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Nový Svět, 410, 63, Nový Svět 410/63, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
PAVEL POPPELKA
|
Neaktivní
od 11.08.2019
|
Jednatel výboru |
08.08.2019 |
Adresa: |
73535, 40518655, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Na Stavech, 1438, 7a, Na Stavech 1438/7a, 73535 Horní Suchá |
|
GABRIELA VÁCLAVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2024
|
Pokladní |
08.08.2019 |
Adresa: |
73942, 20448414, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Chlebovice, Ke Studánce, 128, Ke Studánce 128, Chlebovice, 73942 Frýdek-Místek |
|
LUCIE BARTELOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2024
|
Hlavní výcvikář |
08.08.2019 |
Adresa: |
73535, 5810779, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Pensijní, 975, 7, Pensijní 975/7, 73535 Horní Suchá |
|
PAVEL POPPELKA
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
Jednatel výboru |
20.04.2018 |
Adresa: |
73535, 40518655, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Na Stavech, 1438, 7a |
|
PAVEL POPPELKA
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
Jednatel výboru |
20.04.2018 |
Adresa: |
73535, 40518655, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Na Stavech, 1438, 7a, Na Stavech 1438/7a, 73535 Horní Suchá |
|
PAVEL POPPELKA
|
Neaktivní
od 20.04.2018
|
Jednatel výboru |
31.01.2017 |
Adresa: |
70030, 3246167, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 900, 26 |
|
Bc. MARCEL FUNIOK
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
Předseda výboru |
31.01.2017 |
Adresa: |
73564, 24884464, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Nový Svět, 410, 63 |
|
ALENA KOCUROVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
Pokladní |
31.01.2017 |
Adresa: |
73542, 14252244, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Hornická, 620, 6 |
|
PAVEL POPPELKA
|
Neaktivní
od 20.04.2018
|
Jednatel výboru |
31.01.2017 |
Adresa: |
70030, 3246167, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 900, 26, Horní 900/26, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Bc. MARCEL FUNIOK
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
Předseda výboru |
31.01.2017 |
Adresa: |
73564, 24884464, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Nový Svět, 410, 63, Nový Svět 410/63, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
ALENA KOCUROVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
Pokladní |
31.01.2017 |
Adresa: |
73542, 14252244, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Hornická, 620, 6, Hornická 620/6, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
JAROMÍR LUKÁŠ
|
Neaktivní
od 31.01.2017
|
předseda výboru |
22.07.2015 |
Adresa: |
73535, 5802504, Horní Suchá, Horní Suchá, Sportovní, 2, 3 |
|
FRANTIŠKA BLATOŇOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2017
|
člen výboru |
22.07.2015 |
Adresa: |
73542, 26461013, Těrlicko, Horní Těrlicko, Pitrovecká |
|
MARTINA BROSKEVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2017
|
člen výboru |
22.07.2015 |
Adresa: |
73542, 28338154, Těrlicko, Horní Těrlicko, Pitrovecká, 838, 6 |
|
Ing. MARCELA GÖTZINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
člen výboru |
22.07.2015 |
Adresa: |
73564, 24891771, Havířov, Prostřední Suchá, Dělnická, 1212, 62a |
|
NIKOLLE KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
člen výboru |
22.07.2015 |
Adresa: |
73542, 26468417, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Pitrovecká |
|
JAROMÍR LUKÁŠ
|
Neaktivní
od 31.01.2017
|
předseda výboru |
22.07.2015 |
Adresa: |
73535, 5802504, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Sportovní, 2, 3, Sportovní 2/3, 73535 Horní Suchá |
|
FRANTIŠKA BLATOŇOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2017
|
člen výboru |
22.07.2015 |
Adresa: |
73542, 26461013, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Pitrovecká, Pitrovecká č.ev. 2240, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
MARTINA BROSKEVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2017
|
člen výboru |
22.07.2015 |
Adresa: |
73542, 28338154, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Pitrovecká, 838, 6, Pitrovecká 838/6, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ing. MARCELA GÖTZINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
člen výboru |
22.07.2015 |
Adresa: |
73564, 24891771, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Dělnická, 1212, 62a, Dělnická 1212/62a, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
NIKOLLE KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
člen výboru |
22.07.2015 |
Adresa: |
73542, 26468417, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Pitrovecká, Pitrovecká č.ev. 2241, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|