PETR VANĚK
|
Aktivní
|
předseda |
18.07.2023 |
Adresa: |
73932, 12555720, Ostrava-město, Vratimov, Vratimov, Frýdecká, 991, 83, Frýdecká 991/83, 73932 Vratimov |
|
Ing. VLADIMÍR MAJER
|
Aktivní
|
jednatel |
18.07.2023 |
Adresa: |
71600, 3345220, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Těšínská, 551, 329, Těšínská 551/329, Radvanice, 71600 Ostrava |
|
PAVLÍNA KOZLOVÁ
|
Aktivní
|
pokladník |
18.07.2023 |
Adresa: |
71600, 3347788, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Na Hrázkách, 893, 43, Na Hrázkách 893/43, Radvanice, 71600 Ostrava |
|
Ing. VLADIMÍR MAJER
|
Aktivní
|
jednatel |
23.04.2020 |
Adresa: |
71600, 3345220, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Těšínská, 551, 329 |
|
JANA VAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
pokladník |
23.04.2020 |
Adresa: |
73932, 12555720, Ostrava-město, Vratimov, Vratimov, Frýdecká, 991, 83 |
|
PAVLÍNA KOZLOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
23.04.2020 |
Adresa: |
71600, 3347788, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Na Hrázkách, 893, 43 |
|
Ing. VLADIMÍR MAJER
|
Neaktivní
od 18.07.2023
|
jednatel |
23.04.2020 |
Adresa: |
71600, 3345220, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Těšínská, 551, 329, Těšínská 551/329, Radvanice, 71600 Ostrava |
|
JANA VAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2023
|
pokladník |
23.04.2020 |
Adresa: |
73932, 12555720, Ostrava-město, Vratimov, Vratimov, Frýdecká, 991, 83, Frýdecká 991/83, 73932 Vratimov |
|
PAVLÍNA KOZLOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2023
|
předseda |
23.04.2020 |
Adresa: |
71600, 3347788, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Na Hrázkách, 893, 43, Na Hrázkách 893/43, Radvanice, 71600 Ostrava |
|
VLADIMÍR MAJER
|
Neaktivní
od 23.04.2020
|
jednatel |
27.07.2017 |
Adresa: |
71600, 3345220, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Těšínská, 551, 329 |
|
VLADIMÍR MAJER
|
Neaktivní
od 23.04.2020
|
jednatel |
27.07.2017 |
Adresa: |
71600, 3345220, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Těšínská, 551, 329, Těšínská 551/329, Radvanice, 71600 Ostrava |
|
Ing. JANA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2017
|
jednatel |
06.09.2016 |
Adresa: |
71600, 3340686, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Poláškova, 11, 5 |
|
DRAHOSLAV KOZEL
|
Neaktivní
od 18.02.2019
|
předseda |
06.09.2016 |
Adresa: |
71600, 3347788, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Na Hrázkách, 893, 43 |
|
Ing. JANA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2017
|
jednatel |
06.09.2016 |
Adresa: |
71600, 3340686, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Poláškova, 11, 5, Poláškova 11/5, Radvanice, 71600 Ostrava |
|
DRAHOSLAV KOZEL
|
Neaktivní
od 18.02.2019
|
předseda |
06.09.2016 |
Adresa: |
71600, 3347788, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, Na Hrázkách, 893, 43, Na Hrázkách 893/43, Radvanice, 71600 Ostrava |
|