JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
Místopředseda |
26.08.2021 |
Adresa: |
59401, 3496406, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Ke Třem křížům, 1627, 9 |
|
JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
Místopředseda |
26.08.2021 |
Adresa: |
59401, 3496406, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Ke Třem křížům, 1627, 9, Ke Třem křížům 1627/9, 59401 Velké Meziříčí |
|
MILADA VÍTKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
12.04.2018 |
Adresa: |
59401, 3483568, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Nad Sv. Josefem, 238, 1 |
|
MILADA VÍTKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
12.04.2018 |
Adresa: |
59401, 3483568, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Nad Sv. Josefem, 238, 1, Nad Sv. Josefem 238/1, 59401 Velké Meziříčí |
|
MARIE TÁBORSKÁ
|
Aktivní
|
Hospodář |
28.12.2017 |
Adresa: |
59401, 3496872, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, K Novému světu, 1677, 26 |
|
MARIE TÁBORSKÁ
|
Aktivní
|
Hospodář |
28.12.2017 |
Adresa: |
59401, 3496872, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, K Novému světu, 1677, 26, K Novému světu 1677/26, 59401 Velké Meziříčí |
|
RUDOLF HORÁK
|
Neaktivní
od 25.06.2021
|
Místopředseda |
24.04.2019 |
Adresa: |
59401, 3494926, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Zahradní, 1470, 1 |
|
RUDOLF HORÁK
|
Neaktivní
od 25.06.2021
|
Místopředseda |
24.04.2019 |
Adresa: |
59401, 3494926, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Zahradní, 1470, 1, Zahradní 1470/1, 59401 Velké Meziříčí |
|
BOHUMIL DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 12.04.2018
|
Předseda |
28.12.2017 |
Adresa: |
59401, 3496091, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Čechova, 1596, 22 |
|
MIROSLAV ČIMERA
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
Místopředseda |
28.12.2017 |
Adresa: |
59442, 3702286, Žďár nad Sázavou, Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř, 3 |
|
BOHUMIL DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 12.04.2018
|
Předseda |
28.12.2017 |
Adresa: |
59401, 3496091, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Čechova, 1596, 22, Čechova 1596/22, 59401 Velké Meziříčí |
|
MIROSLAV ČIMERA
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
Místopředseda |
28.12.2017 |
Adresa: |
59442, 3702286, Žďár nad Sázavou, Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř, 3, č.p. 3, 59442 Stránecká Zhoř |
|
JAROSLAV HOLUB
|
Neaktivní
od 12.01.2017
|
Mídtopředseda |
19.04.2016 |
Adresa: |
59401, 3496597, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Ke Třem křížům, 1649, 11 |
|
BOHUMIL DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
Předseda |
19.04.2016 |
Adresa: |
59401, 3496091, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Čechova, 1596, 22 |
|
MARIE TÁBORSKÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
Hospodář |
19.04.2016 |
Adresa: |
59401, 3496872, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, K Novému světu, 1677, 26 |
|
JAROSLAV HOLUB
|
Neaktivní
od 12.01.2017
|
Mídtopředseda |
19.04.2016 |
Adresa: |
59401, 3496597, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Ke Třem křížům, 1649, 11, Ke Třem křížům 1649/11, 59401 Velké Meziříčí |
|
MARIE TÁBORSKÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
Hospodář |
19.04.2016 |
Adresa: |
59401, 3496872, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, K Novému světu, 1677, 26, K Novému světu 1677/26, 59401 Velké Meziříčí |
|
BOHUMIL DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
Předseda |
19.04.2016 |
Adresa: |
59401, 3496091, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Čechova, 1596, 22, Čechova 1596/22, 59401 Velké Meziříčí |
|