MARTIN ŠANDA
|
Aktivní
|
předseda |
20.07.2023 |
Adresa: |
19700, 22459022, Praha, Kbely, Dětenická, 34, 14, Dětenická 34/14, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
LUDMILA BARTOŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.07.2023 |
Adresa: |
28201, 2507188, Kolín, Chrášťany, Chotouň, 49, Chotouň 49, 28201 Chrášťany |
|
ZUZANA MARŠÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
pokladník |
20.07.2023 |
Adresa: |
14100, 21983658, Praha, Záběhlice, Severozápadní V, 491, 32, Severozápadní V 491/32, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. NINA KNOBLOCHOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
20.07.2023 |
Adresa: |
10000, 22666729, Praha, Vršovice, Bělocerkevská, 1009, 11, Bělocerkevská 1009/11, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
ALENA AMLEROVÁ
|
Aktivní
|
člen |
20.07.2023 |
Adresa: |
14900, 21839034, Praha, Chodov, Tererova, 1350, 7, Tererova 1350/7, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
PERLA MARŠÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
21.06.2018 |
Adresa: |
14700, 21804133, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Ohnivcova, 729, 48 |
|
Ing. Mgr. HELENA PLOJHAROVÁ
|
Aktivní
|
člen |
21.08.2017 |
Adresa: |
14900, 21840741, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Lečkova, 1521, 15 |
|
Ing. MARTIN ŠANDA
|
Aktivní
|
předseda |
06.11.2015 |
Adresa: |
19700, 22459022, Praha, Kbely, Dětenická, 34, 14 |
|
Ing. Mgr. DANIELA ŘEPOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
06.11.2015 |
Adresa: |
18200, 22384987, Praha, Libeň, Davídkova, 1246, 79 |
|
Mgr. ZUZANA MARŠÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
06.11.2015 |
Adresa: |
14100, 21983658, Praha, Záběhlice, Severozápadní V, 491, 32 |
|
PERLA MARŠÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2023
|
člen |
21.06.2018 |
Adresa: |
14700, 21804133, Praha, Braník, Ohnivcova, 729, 48, Ohnivcova 729/48, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Mgr. HELENA PLOJHAROVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2023
|
člen |
21.08.2017 |
Adresa: |
14900, 21840741, Praha, Chodov, Lečkova, 1521, 15, Lečkova 1521/15, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Mgr. HELENA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2017
|
člen |
06.11.2015 |
Adresa: |
14900, 21840741, Praha, Chodov, Lečkova, 1521, 15 |
|
PERLA BĚHALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
člen |
06.11.2015 |
Adresa: |
14700, 21804133, Praha, Braník, Ohnivcova, 729, 48 |
|
Ing. Mgr. HELENA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2017
|
člen |
06.11.2015 |
Adresa: |
14900, 21840741, Praha, Chodov, Lečkova, 1521, 15, Lečkova 1521/15, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
PERLA BĚHALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
člen |
06.11.2015 |
Adresa: |
14700, 21804133, Praha, Braník, Ohnivcova, 729, 48, Ohnivcova 729/48, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Mgr. DANIELA ŘEPOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2023
|
člen |
06.11.2015 |
Adresa: |
18200, 22384987, Praha, Libeň, Davídkova, 1246, 79, Davídkova 1246/79, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Ing. MARTIN ŠANDA
|
Neaktivní
od 20.07.2023
|
předseda |
06.11.2015 |
Adresa: |
19700, 22459022, Praha, Kbely, Dětenická, 34, 14, Dětenická 34/14, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
Mgr. ZUZANA MARŠÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2023
|
člen |
06.11.2015 |
Adresa: |
14100, 21983658, Praha, Záběhlice, Severozápadní V, 491, 32, Severozápadní V 491/32, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|