LENKA HARTMANOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
27.08.2024 |
Adresa: |
18200, 22367896, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1077, 16, Třeboradická 1077/16, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JANA SMOLÍK KOVAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
27.08.2024 |
Adresa: |
26301, 25906402, Příbram, Rosovice, Rosovice, 274, č.p. 274, 26301 Rosovice |
|
JAROSLAVA DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
27.08.2024 |
Adresa: |
10000, 22628631, Praha, Strašnice, Dětská, 2454, 19, Dětská 2454/19, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. VĚRA PAVLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
hospodář |
19.07.2018 |
Adresa: |
14900, 22721347, Hlavní město Praha, Praha, Újezd u Průhonic, Proutěná, 420, 41 |
|
Ing. VĚRA PAVLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
hospodář |
19.07.2018 |
Adresa: |
14900, 22721347, Praha, Újezd u Průhonic, Proutěná, 420, 41, Proutěná 420/41, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
ak. malíř JOSEF HERČÍK
|
Aktivní
|
president |
06.02.2016 |
Adresa: |
12000, 21745773, Praha, Vinohrady, Belgická, 610, 27 |
|
JIŘÍ KRÁSA
|
Aktivní
|
vicepresident |
06.02.2016 |
Adresa: |
18100, 22324011, Praha, Bohnice, Bukolská, 774, 6 |
|
VĚRA MALINOVÁ
|
Aktivní
|
tajemník |
06.02.2016 |
Adresa: |
18400, 22338241, Praha, Dolní Chabry, Ústecká, 382, 87 |
|
FRANTIŠEK KAISLER
|
Aktivní
|
člen |
06.02.2016 |
Adresa: |
18200, 22369660, Praha, Kobylisy, Kaňkovského, 1241, 2 |
|
Ing. MARTIN HACKER
|
Aktivní
|
člen |
06.02.2016 |
Adresa: |
18200, 22379339, Praha, Libeň, Pod Vlachovkou, 574, 15 |
|
JIŘÍ KRÁSA
|
Aktivní
|
vicepresident |
06.02.2016 |
Adresa: |
18100, 22324011, Praha, Bohnice, Bukolská, 774, 6, Bukolská 774/6, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
VĚRA MALINOVÁ
|
Aktivní
|
tajemník |
06.02.2016 |
Adresa: |
18400, 22338241, Praha, Dolní Chabry, Ústecká, 382, 87, Ústecká 382/87, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
Ing. MARTIN HACKER
|
Aktivní
|
člen |
06.02.2016 |
Adresa: |
18200, 22379339, Praha, Libeň, Pod Vlachovkou, 574, 15, Pod Vlachovkou 574/15, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
JUDr. PETR SLUNEČKO
|
Neaktivní
od 09.05.2016
|
vicepresident |
06.02.2016 |
Adresa: |
18200, 27825191, Praha, Březiněves, Za sadem, 213, 24 |
|
Ing. VĚRA PAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
hospodář |
06.02.2016 |
Adresa: |
14900, 22721347, Praha, Újezd, Proutěná, 420, 41 |
|
JUDr. PETR SLUNEČKO
|
Neaktivní
od 09.05.2016
|
vicepresident |
06.02.2016 |
Adresa: |
18200, 27825191, Praha, Březiněves, Za sadem, 213, 24, Za sadem 213/24, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
Ing. VĚRA PAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
hospodář |
06.02.2016 |
Adresa: |
14900, 22721347, Praha, Újezd u Průhonic, Proutěná, 420, 41, Proutěná 420/41, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
FRANTIŠEK KAISLER
|
Neaktivní
od 27.08.2024
|
člen |
06.02.2016 |
Adresa: |
18200, 22369660, Praha, Kobylisy, Kaňkovského, 1241, 2, Kaňkovského 1241/2, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
ak. malíř JOSEF HERČÍK
|
Neaktivní
od 27.08.2024
|
president |
06.02.2016 |
Adresa: |
12000, 21745773, Praha, Vinohrady, Belgická, 610, 27, Belgická 610/27, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|