GIOVANNI ANTONIO ARCA
|
Aktivní
|
člen představenstva - generální ředitel |
25.10.2022 |
Adresa: |
4052, Basel, St.Jakobs-Str. 54 |
|
FRANCESCO PERONE
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.10.2022 |
Adresa: |
4052, Basel, St.Jakobs-Str. 54 |
|
FRANCESCO SALA
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
08.12.2021 |
Adresa: |
4052, Basel, St.Jakobs-Str. 54 |
|
BERNARD HUPPERT
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.12.2018 |
Adresa: |
4052, Basel, St.Jakobs-Str. 54 |
|
ing. JAN MULAČ
|
Aktivní
|
|
01.08.2015 |
Adresa: |
14900, 21817171, Praha, Háje, Otická, 371, 25, Otická 371/25, Háje, 14900 Praha 4 |
|
THOMAS KNECHT
|
Neaktivní
od 25.10.2022
|
generální ředitel a člen představenstva |
17.12.2018 |
Adresa: |
4052, Basel, St.Jakobs-Str. 54 |
|
MAURIZIO SALA
|
Neaktivní
od 25.10.2022
|
člen představenstva |
17.12.2018 |
Adresa: |
4052, Basel, St.Jakobs-Str. 54 |
|
GIOVANNI ANTONIO ARCA
|
Neaktivní
od 25.10.2022
|
člen představenstva |
17.12.2018 |
Adresa: |
4052, Basel, St.Jakobs-Str. 54 |
|
ROBERTO RIGHI
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
předseda představenstva |
17.12.2018 |
Adresa: |
4052, Basel, St.Jakobs-Str. 54 |
|
ERIK VECCHIET
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
člen představenstva |
17.12.2018 |
Adresa: |
4052, Basel, St.Jakobs-Str. 54 |
|
ing. JAN MULAČ
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
|
09.12.1997 |
Adresa: |
14900, 21817171, Praha, Háje, Otická, 371, 25, Otická 371/25, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jitka Nejedlá
|
Neaktivní
od 09.12.1997
|
|
03.07.1997 |
Adresa: |
16900, 22172572, Praha, Břevnov, Bolívarova, 2079, 24, Bolívarova 2079/24, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|