JAN BAJZA
|
Neaktivní
od 04.01.2021
|
místopředseda |
04.11.2016 |
Adresa: |
75612, 17091195, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 408 |
|
STANISLAV BRHEL
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
předseda |
04.11.2016 |
Adresa: |
75612, 17090792, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 368 |
|
JAN BRHEL
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
|
04.11.2016 |
Adresa: |
75612, 17089361, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 225 |
|
JOSEF KULÍŠEK
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
|
04.11.2016 |
Adresa: |
75612, 17087872, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 76 |
|
ALOIS KULÍŠEK
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
|
04.11.2016 |
Adresa: |
75612, 17090733, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 362 |
|
JAN BAJZA
|
Neaktivní
od 04.01.2021
|
místopředseda |
04.11.2016 |
Adresa: |
75612, 17091195, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 408, č.p. 408, 75612 Lidečko |
|
STANISLAV BRHEL
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
předseda |
04.11.2016 |
Adresa: |
75612, 17090792, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 368, č.p. 368, 75612 Lidečko |
|
JAN BRHEL
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
|
04.11.2016 |
Adresa: |
75612, 17089361, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 225, č.p. 225, 75612 Lidečko |
|
JOSEF KULÍŠEK
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
|
04.11.2016 |
Adresa: |
75612, 17087872, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 76, č.p. 76, 75612 Lidečko |
|
ALOIS KULÍŠEK
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
|
04.11.2016 |
Adresa: |
75612, 17090733, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 362, č.p. 362, 75612 Lidečko |
|
MARIE KULÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
|
07.05.2015 |
Adresa: |
75612, 17087872, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 76 |
|
MARIE KULÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
|
07.05.2015 |
Adresa: |
75612, 17087872, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 76, č.p. 76, 75612 Lidečko |
|
Marie Kulíšková
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
|
25.10.1999 |
Adresa: |
17087872, Vsetín, Lidečko, 76 |
|
Stanislav Brhel
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
předseda |
25.10.1999 |
Adresa: |
17090792, Vsetín, Lidečko, 368 |
|
Jan Bajza
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
místopředseda |
25.10.1999 |
Adresa: |
75612, 17091195, Vsetín, Lidečko, 408 |
|
Jan Brhel
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
|
25.10.1999 |
Adresa: |
75612, 17089361, Vsetín, Lidečko, 225 |
|
Josef Kulíšek
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
|
25.10.1999 |
Adresa: |
17087872, Vsetín, Lidečko, 76 |
|
Alois Kulíšek
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
|
25.10.1999 |
Adresa: |
17090733, Vsetín, Lidečko, 362 |
|
MARIE KULÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
|
25.10.1999 |
Adresa: |
75612, 17087872, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 76, č.p. 76, 75612 Lidečko |
|
ALOIS KULÍŠEK
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
|
25.10.1999 |
Adresa: |
75612, 17090733, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 362, č.p. 362, 75612 Lidečko |
|
STANISLAV BRHEL
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
předseda |
25.10.1999 |
Adresa: |
75612, 17090792, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 368, č.p. 368, 75612 Lidečko |
|
JAN BAJZA
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
místopředseda |
25.10.1999 |
Adresa: |
75612, 17091195, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 408, č.p. 408, 75612 Lidečko |
|
JAN BRHEL
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
|
25.10.1999 |
Adresa: |
75612, 17089361, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 225, č.p. 225, 75612 Lidečko |
|
JOSEF KULÍŠEK
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
|
25.10.1999 |
Adresa: |
75612, 17087872, Vsetín, Lidečko, Lidečko, 76, č.p. 76, 75612 Lidečko |
|