IVO HÖRNER
|
Aktivní
|
Předseda |
17.07.2024 |
Adresa: |
32600, 24408336, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, V Zahradách, 544, 25, V Zahradách 544/25, Koterov, 32600 Plzeň |
|
RIA HÖRNEROVÁ
|
Aktivní
|
Hospodář |
06.03.2021 |
Adresa: |
34142, 6916198, Klatovy, Plánice, Zdebořice, 28 |
|
RIA HÖRNEROVÁ
|
Aktivní
|
Hospodář |
06.03.2021 |
Adresa: |
34142, 6916198, Klatovy, Plánice, Zdebořice, 28, Zdebořice 28, 34142 Plánice |
|
IVO HÖRNER
|
Aktivní
|
Předseda |
05.07.2016 |
Adresa: |
32600, 24513806, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Suvorovova, 1705, 27 |
|
JAN TECHL
|
Aktivní
|
Místopředseda |
05.07.2016 |
Adresa: |
32600, 24511731, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Habrmannova, 1507, 44 |
|
JAN TECHL
|
Aktivní
|
Místopředseda |
05.07.2016 |
Adresa: |
32600, 24511731, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Habrmannova, 1507, 44, Habrmannova 1507/44, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
RIA HÖRNEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
Hospodář |
09.07.2016 |
Adresa: |
32600, 24516040, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Francouzská třída, 1924, 19 |
|
RIA HÖRNEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
Hospodář |
09.07.2016 |
Adresa: |
32600, 24516040, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Francouzská třída, 1924, 19, Francouzská třída 1924/19, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
RIA HÖRNEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2016
|
Hospodář |
05.07.2016 |
Adresa: |
33202, 1085999, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Sládkova, 982 |
|
RIA HÖRNEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2016
|
Hospodář |
05.07.2016 |
Adresa: |
33202, 1085999, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Sládkova, 982, Sládkova 982, 33202 Starý Plzenec |
|
IVO HÖRNER
|
Neaktivní
od 17.07.2024
|
Předseda |
05.07.2016 |
Adresa: |
32600, 24513806, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Suvorovova, 1705, 27, Suvorovova 1705/27, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|