JINDŘICH TURSKÝ
|
Aktivní
|
člen |
26.01.2024 |
Adresa: |
28802, 18240402, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Boleslavská, 144, Boleslavská 144, 28802 Krchleby |
|
Ing. KAREL HRONEK
|
Aktivní
|
předseda |
05.07.2023 |
Adresa: |
28921, 27220826, Nymburk, Kostomlaty nad Labem, Vápensko, 19, Vápensko 19, 28921 Kostomlaty nad Labem |
|
JAN TUZAR
|
Aktivní
|
místopředseda |
05.07.2023 |
Adresa: |
28802, 18240283, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 132, Loučeňská 132, 28802 Krchleby |
|
LUDĚK KRPATA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.07.2023 |
Adresa: |
28802, 28174721, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 298, Loučeňská 298, 28802 Krchleby |
|
MARTIN HOUFEK
|
Aktivní
|
pokladník |
05.07.2023 |
Adresa: |
28802, 18239986, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 102, Loučeňská 102, 28802 Krchleby |
|
MARTIN HOUFEK
|
Aktivní
|
pokladník |
06.01.2022 |
Adresa: |
28802, 18239986, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 102 |
|
Ing. KAREL HRONEK
|
Aktivní
|
předseda |
08.02.2019 |
Adresa: |
28921, 27220826, Nymburk, Kostomlaty nad Labem, Vápensko, 19 |
|
LUDĚK KRPATA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2019 |
Adresa: |
28802, 28174721, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 298 |
|
JOSEF TUZAR
|
Aktivní
|
člen |
08.02.2019 |
Adresa: |
28802, 18240216, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 125 |
|
STANISLAV KLOUČEK
|
Aktivní
|
člen |
08.02.2019 |
Adresa: |
28802, 18239757, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Nymburská, 78 |
|
JOSEF TUZAR
|
Aktivní
|
člen |
08.02.2019 |
Adresa: |
28802, 18240283, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 132 |
|
JINDŘICH TURSKÝ
|
Neaktivní
od 26.01.2024
|
člen |
05.07.2023 |
Adresa: |
28802, 18241034, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 207, Loučeňská 207, 28802 Krchleby |
|
MARTIN HOUFEK
|
Neaktivní
od 05.07.2023
|
pokladník |
06.01.2022 |
Adresa: |
28802, 18239986, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 102, Loučeňská 102, 28802 Krchleby |
|
STANISLAV JIROUŠ
|
Neaktivní
od 20.04.2021
|
člen |
08.02.2019 |
Adresa: |
28802, 18240658, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Dělnická, 169 |
|
STANISLAV JIROUŠ
|
Neaktivní
od 20.04.2021
|
člen |
08.02.2019 |
Adresa: |
28802, 18240658, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Dělnická, 169, Dělnická 169, 28802 Krchleby |
|
STANISLAV KLOUČEK
|
Neaktivní
od 05.07.2023
|
člen |
08.02.2019 |
Adresa: |
28802, 18239757, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Nymburská, 78, Nymburská 78, 28802 Krchleby |
|
JOSEF TUZAR
|
Neaktivní
od 05.07.2023
|
člen |
08.02.2019 |
Adresa: |
28802, 18240283, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 132, Loučeňská 132, 28802 Krchleby |
|
Ing. KAREL HRONEK
|
Neaktivní
od 05.07.2023
|
předseda |
08.02.2019 |
Adresa: |
28921, 27220826, Nymburk, Kostomlaty nad Labem, Vápensko, 19, Vápensko 19, 28921 Kostomlaty nad Labem |
|
LUDĚK KRPATA
|
Neaktivní
od 05.07.2023
|
jednatel |
08.02.2019 |
Adresa: |
28802, 28174721, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 298, Loučeňská 298, 28802 Krchleby |
|
JOSEF TUZAR
|
Neaktivní
od 05.07.2023
|
člen |
08.02.2019 |
Adresa: |
28802, 18240216, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 125, Loučeňská 125, 28802 Krchleby |
|
Ing. KAREL HRONEK
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
předseda |
29.12.2015 |
Adresa: |
28921, 27220826, Kostomlaty nad Labem, Vápensko, 19 |
|
JAN TUZAR
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
člen |
29.12.2015 |
Adresa: |
28802, 18240283, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 132 |
|
STANISLAV KLOUČEK
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
člen |
29.12.2015 |
Adresa: |
28802, 18239757, Krchleby, Krchleby, Nymburská, 78 |
|
JOSEF TUZAR
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
člen |
29.12.2015 |
Adresa: |
28802, 18240283, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 132 |
|
JOSEF TUZAR
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
člen |
29.12.2015 |
Adresa: |
28802, 18240216, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 125 |
|
STANISLAV JIROUŠ
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
člen |
29.12.2015 |
Adresa: |
28802, 18240658, Krchleby, Krchleby, Dělnická, 169 |
|
Ing. KAREL HRONEK
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
předseda |
29.12.2015 |
Adresa: |
28921, 27220826, Nymburk, Kostomlaty nad Labem, Vápensko, 19, Vápensko 19, 28921 Kostomlaty nad Labem |
|
JAN TUZAR
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
člen |
29.12.2015 |
Adresa: |
28802, 18240283, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 132, Loučeňská 132, 28802 Krchleby |
|
STANISLAV KLOUČEK
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
člen |
29.12.2015 |
Adresa: |
28802, 18239757, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Nymburská, 78, Nymburská 78, 28802 Krchleby |
|
JOSEF TUZAR
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
člen |
29.12.2015 |
Adresa: |
28802, 18240283, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 132, Loučeňská 132, 28802 Krchleby |
|
JOSEF TUZAR
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
člen |
29.12.2015 |
Adresa: |
28802, 18240216, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Loučeňská, 125, Loučeňská 125, 28802 Krchleby |
|
STANISLAV JIROUŠ
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
člen |
29.12.2015 |
Adresa: |
28802, 18240658, Nymburk, Krchleby, Krchleby, Dělnická, 169, Dělnická 169, 28802 Krchleby |
|