JAN KOTAŠKA
|
Aktivní
|
předseda místní organizace |
08.07.2016 |
Adresa: |
39133, 6638007, Jistebnice, Pohoří, 2 |
|
BOHUMILA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.02.2016 |
Adresa: |
39133, 6637094, Jistebnice, Jistebnice, Sedlecká, 238 |
|
DANUŠE MELICHAROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.02.2016 |
Adresa: |
39132, 6606539, Jistebnice, Božejovice, 66 |
|
VLASTA TŮMOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.02.2016 |
Adresa: |
39131, 6648533, Jistebnice, Padařov, 27 |
|
MARIE HOMOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
člen výboru |
26.04.2019 |
Adresa: |
39131, 6648363, Tábor, Jistebnice, Padařov, 10 |
|
MARIE HOMOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
člen výboru |
26.04.2019 |
Adresa: |
39131, 6648363, Tábor, Jistebnice, Padařov, 10, Padařov 10, 39131 Jistebnice |
|
JAN KOTAŠKA
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
předseda místní organizace |
08.07.2016 |
Adresa: |
39133, 6638007, Tábor, Jistebnice, Pohoří, 2, Pohoří 2, 39133 Jistebnice |
|
JAN KOTAŠKA
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
předseda |
16.02.2016 |
Adresa: |
39133, 6638007, Jistebnice, Pohoří, 2 |
|
MARIE HOMOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2019
|
člen výboru |
16.02.2016 |
Adresa: |
39133, 6636357, Jistebnice, Jistebnice, Milevská, 155 |
|
JAN KOTAŠKA
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
předseda |
16.02.2016 |
Adresa: |
39133, 6638007, Tábor, Jistebnice, Pohoří, 2, Pohoří 2, 39133 Jistebnice |
|
MARIE HOMOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2019
|
člen výboru |
16.02.2016 |
Adresa: |
39133, 6636357, Tábor, Jistebnice, Jistebnice, Milevská, 155, Milevská 155, 39133 Jistebnice |
|
BOHUMILA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
člen výboru |
16.02.2016 |
Adresa: |
39133, 6637094, Tábor, Jistebnice, Jistebnice, Sedlecká, 238, Sedlecká 238, 39133 Jistebnice |
|
DANUŠE MELICHAROVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
člen výboru |
16.02.2016 |
Adresa: |
39132, 6606539, Tábor, Jistebnice, Božejovice, 66, Božejovice 66, 39132 Jistebnice |
|
VLASTA TŮMOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
člen výboru |
16.02.2016 |
Adresa: |
39131, 6648533, Tábor, Jistebnice, Padařov, 27, Padařov 27, 39131 Jistebnice |
|