ADOLF KRUŠINA
|
Aktivní
|
Předseda |
08.08.2023 |
Adresa: |
56802, 18921035, Svitavy, Svitavy, Předměstí, Vítězná, 772, 3, Vítězná 772/3, Předměstí, 56802 Svitavy |
|
ADOLF KRUŠINA
|
Aktivní
|
Předseda |
09.12.2020 |
Adresa: |
56802, 18921035, Svitavy, Svitavy, Předměstí, Vítězná, 772, 3 |
|
ADOLF KRUŠINA
|
Neaktivní
od 08.08.2023
|
Předseda |
09.12.2020 |
Adresa: |
56802, 18921035, Svitavy, Svitavy, Předměstí, Vítězná, 772, 3, Vítězná 772/3, Předměstí, 56802 Svitavy |
|
ADOLF KRUŠINA
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
Předseda |
20.12.2018 |
Adresa: |
56802, 25485334, Svitavy, Svitavy, Lány, Na Vějíři, 827, 12 |
|
ADOLF KRUŠINA
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
Předseda |
20.12.2018 |
Adresa: |
56802, 25485334, Svitavy, Svitavy, Lány, Na Vějíři, 827, 12, Na Vějíři 827/12, Lány, 56802 Svitavy |
|
ADOLF KRUŠINA
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
Předseda |
03.04.2018 |
Adresa: |
56802, 18912150, Svitavy, Svitavy, Lány, Svitavská, 633, 24 |
|
ADOLF KRUŠINA
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
Předseda |
03.04.2018 |
Adresa: |
56802, 18912150, Svitavy, Svitavy, Lány, Svitavská, 633, 24, Svitavská 633/24, Lány, 56802 Svitavy |
|
Ing. ZDENĚK SVATOŠ
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
předseda klubu |
13.06.2015 |
Adresa: |
56802, 18929303, Svitavy, Předměstí, Československé armády, 1623, 14 |
|
Ing. ZDENĚK SVATOŠ
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
předseda klubu |
13.06.2015 |
Adresa: |
56802, 18929303, Svitavy, Svitavy, Předměstí, Československé armády, 1623, 14, Československé armády 1623/14, Předměstí, 56802 Svitavy |
|