Ing. TOMÁŠ KOŠŇAR
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
člen představenstva |
21.05.2017 |
Adresa: |
16000, 22199969, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Havlovská, 1283, 5 |
|
Ing. TOMÁŠ KOŠŇAR
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
člen představenstva |
21.05.2017 |
Adresa: |
16000, 22199969, Praha, Dejvice, Havlovská, 1283, 5, Havlovská 1283/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. TOMÁŠ KOŠŇAR
|
Neaktivní
od 21.05.2017
|
člen představenstva |
31.03.2017 |
Adresa: |
19000, 22546103, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Na břehu, 699, 31 |
|
MAREK ANTOŠ
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
místopředseda představenstva |
31.03.2017 |
Adresa: |
14200, 27858090, Hlavní město Praha, Praha, Krč, V Štíhlách, 2051, 4 |
|
Ing. MARTIN KUKAČKA
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
člen představenstva |
31.03.2017 |
Adresa: |
37701, 14811731, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 293 |
|
Ing. TOMÁŠ KOŠŇAR
|
Neaktivní
od 21.05.2017
|
člen představenstva |
31.03.2017 |
Adresa: |
19000, 22546103, Praha, Vysočany, Na břehu, 699, 31, Na břehu 699/31, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. MARTIN KUKAČKA
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
člen představenstva |
31.03.2017 |
Adresa: |
37701, 14811731, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 293, Jakubská 293, Jindřichův Hradec IV, 37701 Jindřichův Hradec |
|
MAREK ANTOŠ
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
místopředseda představenstva |
31.03.2017 |
Adresa: |
14200, 27858090, Praha, Krč, V Štíhlách, 2051, 4, V Štíhlách 2051/4, Krč, 14200 Praha 4 |
|
RNDr. KAREL TAFT
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
předseda představenstva |
16.02.2016 |
Adresa: |
66434, 23990295, Brno-venkov, Rozdrojovice, Rozdrojovice, Na Březině, 321 |
|
RNDr. KAREL TAFT
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
předseda představenstva |
16.02.2016 |
Adresa: |
66434, 23990295, Brno-venkov, Rozdrojovice, Rozdrojovice, Na Březině, 321, Na Březině 321, 66434 Rozdrojovice |
|
JUDr. MAREK ANTOŠ
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
místopředseda představenstva |
31.10.2015 |
Adresa: |
14200, 27858090, Hlavní město Praha, Praha, Krč, V Štíhlách, 2051, 4 |
|
JUDr. MAREK ANTOŠ
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
místopředseda představenstva |
31.10.2015 |
Adresa: |
14200, 27858090, Praha, Krč, V Štíhlách, 2051, 4, V Štíhlách 2051/4, Krč, 14200 Praha 4 |
|
JUDr. MAREK ANTOŠ
|
Neaktivní
od 31.10.2015
|
místopředseda představenstva |
10.03.2014 |
Adresa: |
14200, 21870381, Hlavní město Praha, Praha, Krč, V Štíhlách, 1311, 3 |
|
Mgr. KAREL TAFT
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
předseda představenstva |
10.03.2014 |
Adresa: |
66434, 23990295, Rozdrojovice, Rozdrojovice, Na Březině, 321 |
|
Ing. TOMÁŠ KOŠŇAR
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
člen představenstva |
10.03.2014 |
Adresa: |
19000, 22546103, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Na břehu, 699, 31 |
|
Ing. MARTIN KUKAČKA
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
člen představenstva |
10.03.2014 |
Adresa: |
37701, 14811731, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 293 |
|
Ing. JIŘÍ KYSELA
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
člen představenstva |
10.03.2014 |
Adresa: |
17000, 22310673, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Bubenská, 1377, 37 |
|
JUDr. MAREK ANTOŠ
|
Neaktivní
od 31.10.2015
|
místopředseda představenstva |
10.03.2014 |
Adresa: |
14200, 21870381, Praha, Krč, V Štíhlách, 1311, 3, V Štíhlách 1311/3, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. KAREL TAFT
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
předseda představenstva |
10.03.2014 |
Adresa: |
66434, 23990295, Brno-venkov, Rozdrojovice, Rozdrojovice, Na Březině, 321, Na Březině 321, 66434 Rozdrojovice |
|
Ing. TOMÁŠ KOŠŇAR
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
člen představenstva |
10.03.2014 |
Adresa: |
19000, 22546103, Praha, Vysočany, Na břehu, 699, 31, Na břehu 699/31, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. MARTIN KUKAČKA
|
Neaktivní
od 31.03.2017
|
člen představenstva |
10.03.2014 |
Adresa: |
37701, 14811731, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Jakubská, 293, Jakubská 293, Jindřichův Hradec IV, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Ing. JIŘÍ KYSELA
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
člen představenstva |
10.03.2014 |
Adresa: |
17000, 22310673, Praha, Holešovice, Bubenská, 1377, 37, Bubenská 1377/37, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|