PETR OLŠA
|
Aktivní
|
místopředseda |
25.10.2023 |
Adresa: |
73932, 85619493, Ostrava-město, Vratimov, Vratimov, U Trati, 1503, U Trati 1503, 73932 Vratimov |
|
KAMIL CHRÁSTEK
|
Aktivní
|
předseda |
01.10.2021 |
Adresa: |
70900, 3316939, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Lomená, 935, 1 |
|
KAMIL CHRÁSTEK
|
Aktivní
|
předseda |
01.10.2021 |
Adresa: |
70900, 3316939, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Lomená, 935, 1, Lomená 935/1, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
PETR OLŠA
|
Aktivní
|
místopředseda |
19.01.2019 |
Adresa: |
70200, 3188248, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října, 1659, 145 |
|
PETR LUZAR
|
Aktivní
|
místopředseda |
31.12.2016 |
Adresa: |
70900, 3320979, Ostrava-město, Ostrava, Hulváky, Oborného, 174, 15 |
|
MIROSLAV MIENCIL
|
Aktivní
|
místopředseda |
31.12.2016 |
Adresa: |
71200, 3153525, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Želazného, 734, 8 |
|
LADISLAV BABIÁK
|
Aktivní
|
místopředseda |
31.12.2016 |
Adresa: |
70030, 3241092, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 350, 61 |
|
PETR LUZAR
|
Aktivní
|
místopředseda |
31.12.2016 |
Adresa: |
70900, 3320979, Ostrava-město, Ostrava, Hulváky, Oborného, 174, 15, Oborného 174/15, Hulváky, 70900 Ostrava |
|
MIROSLAV MIENCIL
|
Aktivní
|
místopředseda |
31.12.2016 |
Adresa: |
71200, 3153525, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Želazného, 734, 8, Želazného 734/8, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
LADISLAV BABIÁK
|
Aktivní
|
místopředseda |
31.12.2016 |
Adresa: |
70030, 3241092, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 350, 61, Jubilejní 350/61, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
PETR OLŠA
|
Neaktivní
od 25.10.2023
|
místopředseda |
19.01.2019 |
Adresa: |
70200, 3188248, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října, 1659, 145, 28. října 1659/145, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
PETR OLŠA
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
místopředseda |
31.12.2016 |
Adresa: |
70800, 3293106, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Španielova, 976, 12 |
|
KAMIL CHRÁSTEK
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
předseda |
31.12.2016 |
Adresa: |
70200, 3188248, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října, 1659, 145 |
|
PETR OLŠA
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
místopředseda |
31.12.2016 |
Adresa: |
70800, 3293106, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Španielova, 976, 12, Španielova 976/12, Poruba, 70800 Ostrava |
|
KAMIL CHRÁSTEK
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
předseda |
31.12.2016 |
Adresa: |
70200, 3188248, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října, 1659, 145, 28. října 1659/145, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|