doc., JUDr. ALEXANDER KIRÁLY
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
26.11.2023 |
Adresa: |
11800, 21697124, Praha, Malá Strana, Mostecká, 273, 21, Mostecká 273/21, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
doc., JUDr. ALEXANDER KIRÁLY
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.09.2019 |
Adresa: |
16000, 22216006, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Na baště sv. Jiří, 257, 5 |
|
JOSEF PÍSEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
56944, 1887254, Jaroměřice, Jaroměřice, 445 |
|
Ing. ROSTISLAV PAROLEK
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
05.01.2016 |
Adresa: |
56943, 1856197, Biskupice, Biskupice, 140 |
|
JOSEF PÍSEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
56944, 1887254, Svitavy, Jaroměřice, Jaroměřice, 445, č.p. 445, 56944 Jaroměřice |
|
Ing. ROSTISLAV PAROLEK
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
05.01.2016 |
Adresa: |
56943, 1856197, Svitavy, Biskupice, Biskupice, 140, č.p. 140, 56943 Biskupice |
|
doc., JUDr. ALEXANDER KIRÁLY
|
Neaktivní
od 26.11.2023
|
místopředseda výboru |
15.09.2019 |
Adresa: |
16000, 22216006, Praha, Hradčany, Na baště sv. Jiří, 257, 5, Na baště sv. Jiří 257/5, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|
doc., JUDr. ALEXANDER KIRÁLY
|
Neaktivní
od 15.09.2019
|
místopředseda výboru |
13.08.2016 |
Adresa: |
70800, 3302091, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ludvíka Podéště, 1883, 5 |
|
doc., JUDr. ALEXANDER KIRÁLY
|
Neaktivní
od 15.09.2019
|
místopředseda výboru |
13.08.2016 |
Adresa: |
70800, 3302091, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ludvíka Podéště, 1883, 5, Ludvíka Podéště 1883/5, Poruba, 70800 Ostrava |
|
PAVEL KALITA
|
Neaktivní
od 21.03.2016
|
místopředseda výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
56943, 1855751, Biskupice, Biskupice, 96 |
|
PAVEL KALITA
|
Neaktivní
od 21.03.2016
|
místopředseda výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
56943, 1855751, Svitavy, Biskupice, Biskupice, 96, č.p. 96, 56943 Biskupice |
|