JAN BUŠTA
|
Aktivní
|
předseda |
23.04.2024 |
Adresa: |
58851, 12314889, Jihlava, Dolní Cerekev, Nový Svět, 41, Nový Svět 41, 58851 Dolní Cerekev |
|
ALENA MIKULÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
23.04.2024 |
Adresa: |
46007, 23767618, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Slavíčkova, 69, 8, Slavíčkova 69/8, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec |
|
BOHUSLAV LYSA
|
Aktivní
|
místopředseda |
23.04.2024 |
Adresa: |
58601, 82159912, Jihlava, Jihlava, Popice, 94, Popice 94, 58601 Jihlava |
|
ALENA MIKULÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
06.02.2021 |
Adresa: |
46007, 23767618, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Slavíčkova, 69, 8 |
|
BOHUSLAV LYSA
|
Aktivní
|
místopředseda |
02.02.2021 |
Adresa: |
58601, 12343811, Jihlava, Jihlava, Jihlava, třída Legionářů, 1471, 15 |
|
JAN BUŠTA
|
Aktivní
|
předseda |
06.12.2016 |
Adresa: |
58851, 12314889, Jihlava, Dolní Cerekev, Nový Svět, 41 |
|
BOHUSLAV LYSA
|
Neaktivní
od 23.04.2024
|
místopředseda |
17.03.2023 |
Adresa: |
58601, 82159912, Jihlava, Jihlava, Popice, 94, Popice 94, 58601 Jihlava |
|
ALENA MIKULÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.04.2024
|
místopředseda |
06.02.2021 |
Adresa: |
46007, 23767618, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Slavíčkova, 69, 8, Slavíčkova 69/8, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec |
|
BOHUSLAV LYSA
|
Neaktivní
od 17.03.2023
|
místopředseda |
02.02.2021 |
Adresa: |
58601, 12343811, Jihlava, Jihlava, Jihlava, třída Legionářů, 1471, 15, třída Legionářů 1471/15, 58601 Jihlava |
|
JAKUB KODET
|
Neaktivní
od 02.02.2021
|
místopředseda |
06.12.2016 |
Adresa: |
58603, 13753347, Jihlava, Malý Beranov, Malý Beranov, 25 |
|
ALENA MIKULÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.02.2021
|
místopředseda |
06.12.2016 |
Adresa: |
58601, 12369276, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Březinova, 4053, 125 |
|
JAKUB KODET
|
Neaktivní
od 02.02.2021
|
místopředseda |
06.12.2016 |
Adresa: |
58603, 13753347, Jihlava, Malý Beranov, Malý Beranov, 25, č.p. 25, 58603 Malý Beranov |
|
ALENA MIKULÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.02.2021
|
místopředseda |
06.12.2016 |
Adresa: |
58601, 12369276, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Březinova, 4053, 125, Březinova 4053/125, 58601 Jihlava |
|
JAN BUŠTA
|
Neaktivní
od 23.04.2024
|
předseda |
06.12.2016 |
Adresa: |
58851, 12314889, Jihlava, Dolní Cerekev, Nový Svět, 41, Nový Svět 41, 58851 Dolní Cerekev |
|