PAVEL PETER
|
Aktivní
|
hospodář, zástupce vedoucího |
09.08.2023 |
Adresa: |
62400, 19672101, Brno-město, Brno, Komín, Branka, 102, 11, Branka 102/11, Komín, 62400 Brno |
|
JOSEF ROZVODA
|
Aktivní
|
hospodář - zástupce vedoucího |
29.03.2018 |
Adresa: |
62500, 19215860, Brno-město, Brno, Bohunice, Gruzínská, 511, 1 |
|
JAN EMMER
|
Aktivní
|
zástupce vedoucího |
04.07.2015 |
Adresa: |
63400, 19484836, Brno, Nový Lískovec, Koniklecová, 443, 2 |
|
REGINA BÖHMOVÁ
|
Aktivní
|
vedoucí oddílu |
04.07.2015 |
Adresa: |
63500, 19021917, Brno, Kníničky, Ondrova, 59, 63 |
|
JAN EMMER
|
Aktivní
|
zástupce vedoucího |
04.07.2015 |
Adresa: |
63400, 19484836, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Koniklecová, 443, 2, Koniklecová 443/2, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
REGINA BÖHMOVÁ
|
Aktivní
|
vedoucí oddílu |
04.07.2015 |
Adresa: |
63500, 19021917, Brno-město, Brno, Kníničky, Ondrova, 59, 63, Ondrova 59/63, Kníničky, 63500 Brno |
|
JOSEF ROZVODA
|
Neaktivní
od 09.08.2023
|
hospodář - zástupce vedoucího |
29.03.2018 |
Adresa: |
62500, 19215860, Brno-město, Brno, Bohunice, Gruzínská, 511, 1, Gruzínská 511/1, Bohunice, 62500 Brno |
|
JOSEF VAŠULÍN
|
Neaktivní
od 29.03.2018
|
hospodář - zástupce vedoucího |
01.04.2016 |
Adresa: |
66601, 74388444, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Dlouhá, 1958 |
|
JOSEF VAŠULÍN
|
Neaktivní
od 29.03.2018
|
hospodář - zástupce vedoucího |
01.04.2016 |
Adresa: |
66601, 74388444, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Dlouhá, 1958, Dlouhá 1958, 66601 Tišnov |
|
JOSEF VAŠULÍN
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
hospodář - zástupce vedoucího |
04.07.2015 |
Adresa: |
62400, 19679653, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 795, 5 |
|
JOSEF VAŠULÍN
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
hospodář - zástupce vedoucího |
04.07.2015 |
Adresa: |
62400, 19679653, Brno-město, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 795, 5, Olbrachtovo náměstí 795/5, Komín, 62400 Brno |
|