VIKTOR LÖBL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.02.2021 |
Adresa: |
19000, 27493067, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Trmická, 848, 10 |
|
DAVID SÝKORA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.02.2021 |
Adresa: |
10000, 22628118, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Pod altánem, 2405, 46 |
|
VIKTOR LÖBL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.02.2021 |
Adresa: |
19000, 27493067, Praha, Prosek, Trmická, 848, 10, Trmická 848/10, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
DAVID SÝKORA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.02.2021 |
Adresa: |
10000, 22628118, Praha, Strašnice, Pod altánem, 2405, 46, Pod altánem 2405/46, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
VLADIMÍR LANCDORF
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
27201, 1410491, Kladno, Kladno, Kladno, Braunova, 2920 |
|
VLADIMÍR LANCDORF
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
27201, 1410491, Kladno, Kladno, Kladno, Braunova, 2920, Braunova 2920, 27201 Kladno |
|
MICHAL ŠEBEK
|
Neaktivní
od 29.07.2019
|
místopředseda výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
27351, 1316729, Kladno, Kyšice, Kyšice, V. Vlčka, 191 |
|
ANTONÍN BURGER
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
místopředseda výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
27351, 1466160, Kladno, Velké Přítočno, Velké Přítočno, Na návsi, 14 |
|
MICHAL ŠEBEK
|
Neaktivní
od 29.07.2019
|
místopředseda výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
27351, 1316729, Kladno, Kyšice, Kyšice, V. Vlčka, 191, V. Vlčka 191, 27351 Kyšice |
|
ANTONÍN BURGER
|
Neaktivní
od 05.01.2021
|
místopředseda výboru |
20.07.2017 |
Adresa: |
27351, 1466160, Kladno, Velké Přítočno, Velké Přítočno, Na návsi, 14, Na návsi 14, 27351 Velké Přítočno |
|