Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Polička |
ICO: | 69175811 |
Registrovaná adresa: | 56982, 1810065, Svitavy, Borová, Borová, 296, č.p. 296, 56982 Borová |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JOSEF FLIEDR | Aktivní | Člen kontrolní komise | 14.09.2016 |
|
|||
FRANTIŠEK PROCHÁZKA | Aktivní | Člen kontrolní komise | 14.09.2016 |
|
|||
MILOSLAV SVOBODA | Aktivní | Člen kontrolní komise | 14.09.2016 |
|
|||
Český svaz včelařů, z.s. 00443239 | Aktivní | 16.10.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ALEŠ ANDRLÍK | Aktivní | jednatel | 10.01.2024 |
|
|||
VÁCLAV STODOLA | Aktivní | předseda | 14.09.2016 |
|
|||
JOSEF PEŘINA | Aktivní | místopředseda | 14.09.2016 |
|
|||
ALEŠ ANDRLÍK | Aktivní | jednatel | 14.09.2016 |
|
|||
VÁCLAV STODOLA | Aktivní | předseda | 14.09.2016 |
|
|||
JOSEF PEŘINA | Aktivní | místopředseda | 14.09.2016 |
|
|||
ALEŠ ANDRLÍK | Neaktivní od 10.01.2024 | jednatel | 14.09.2016 |
|
Registrační číslo Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Polička je 69175811.
Registrační adresa Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Polička je 56982, 1810065, Svitavy, Borová, Borová, 296, č.p. 296, 56982 Borová.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Polička byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JOSEF FLIEDR, FRANTIŠEK PROCHÁZKA, MILOSLAV SVOBODA, Český svaz včelařů, z.s..