Ing. JAN HORSKÝ
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
10.07.2024 |
Adresa: |
33701, 20778023, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Raisova, 820, Raisova 820, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
VRATISLAV KANTA
|
Aktivní
|
Hospodář |
09.06.2021 |
Adresa: |
33701, 81857632, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Nad Strání, 1369 |
|
VRATISLAV KANTA
|
Aktivní
|
Hospodář |
09.06.2021 |
Adresa: |
33701, 81857632, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Nad Strání, 1369, Nad Strání 1369, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
VLADIMÍR ČERMÁK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
12.09.2020 |
Adresa: |
33844, 7093527, Rokycany, Dobřív, Dobřív, 148 |
|
Ing. JAN HORSKÝ
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
12.09.2020 |
Adresa: |
33701, 28118545, Rokycany, Rokycany, Borek, Pražská, 161 |
|
VLADIMÍR ČERMÁK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
12.09.2020 |
Adresa: |
33844, 7093527, Rokycany, Dobřív, Dobřív, 148, č.p. 148, 33844 Dobřív |
|
VRATISLAV KANTA
|
Neaktivní
od 09.06.2021
|
Hospodář |
12.09.2020 |
Adresa: |
33701, 20779496, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Pivovarská, 982 |
|
VRATISLAV KANTA
|
Neaktivní
od 09.06.2021
|
Hospodář |
12.09.2020 |
Adresa: |
33701, 20779496, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Pivovarská, 982, Pivovarská 982, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
Ing. JAN HORSKÝ
|
Neaktivní
od 10.07.2024
|
Finanční hospodář |
12.09.2020 |
Adresa: |
33701, 28118545, Rokycany, Rokycany, Borek, Pražská, 161, Pražská 161, Borek, 33701 Rokycany |
|
VLADIMÍR ČERMÁK
|
Neaktivní
od 12.09.2020
|
předseda |
20.06.2015 |
Adresa: |
33844, 7093527, Dobřív, Dobřív, 148 |
|
VRATISLAV KANTA
|
Neaktivní
od 12.09.2020
|
hospodář |
20.06.2015 |
Adresa: |
33701, 20779496, Rokycany, Nové Město, Pivovarská, 982 |
|
MILAN HAMÁČEK
|
Neaktivní
od 12.09.2020
|
finanční hospodář |
20.06.2015 |
Adresa: |
33801, 12992101, Holoubkov, Holoubkov, 122 |
|
VLADIMÍR ČERMÁK
|
Neaktivní
od 12.09.2020
|
předseda |
20.06.2015 |
Adresa: |
33844, 7093527, Rokycany, Dobřív, Dobřív, 148, č.p. 148, 33844 Dobřív |
|
VRATISLAV KANTA
|
Neaktivní
od 12.09.2020
|
hospodář |
20.06.2015 |
Adresa: |
33701, 20779496, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Pivovarská, 982, Pivovarská 982, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
MILAN HAMÁČEK
|
Neaktivní
od 12.09.2020
|
finanční hospodář |
20.06.2015 |
Adresa: |
33801, 12992101, Rokycany, Holoubkov, Holoubkov, 122, č.p. 122, 33801 Holoubkov |
|