DAGMAR VÁVROVÁ ČERMÁKOVÁ
|
Aktivní
|
ředitelka mateřské školy |
11.04.2024 |
Adresa: |
10000, 22670696, Praha, Vršovice, Na stezce, 1329, 5, Na stezce 1329/5, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
JITKA DOBEŠOVÁ
|
Aktivní
|
zástupkyně ředitelky |
01.01.2016 |
Adresa: |
15000, 22040897, Praha, Motol, Pod Homolkou, 111, 33, Pod Homolkou 111/33, Motol, 15000 Praha 5 |
|
JITKA DOBEŠOVÁ
|
Aktivní
|
|
12.06.2015 |
Adresa: |
15000, 22040897, Hlavní město Praha, Praha, Motol, Pod Homolkou, 111, 33 |
|
Dagmar Vávrová Čermáková
|
Aktivní
|
ředitelka mateřské školy |
16.03.2012 |
Adresa: |
14300, 21938130, Praha 4, Modřany, Rodopská, 3156, 10 |
|
JITKA DOBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
|
12.06.2015 |
Adresa: |
15000, 22040897, Praha, Motol, Pod Homolkou, 111, 33, Pod Homolkou 111/33, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Dagmar Vávrová Čermáková
|
Neaktivní
od 11.04.2024
|
ředitelka mateřské školy |
16.03.2012 |
Adresa: |
14300, 21938130, Praha, Modřany, Rodopská, 3156, 10, Rodopská 3156/10, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Jitka Dobešová
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
|
18.06.2008 |
Adresa: |
15000, 4, Praha 5, Motol, Pod Homolkou, 33/11 |
|
JITKA DOBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
|
18.06.2008 |
Adresa: |
15000, 22040897, Praha, Motol, Pod Homolkou, 111, 33, Pod Homolkou 111/33, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Hana Smrčková
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
zástupkyně ředitelky |
06.11.2007 |
Adresa: |
15000, 22022708, Praha 5, Košíře, Nad Kuliškou, 7 |
|
Hana Smrčková
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
zástupkyně ředitelky |
06.11.2007 |
Adresa: |
15000, 22022708, Praha, Košíře, Nad Kuliškou, 460, 7, Nad Kuliškou 460/7, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Dagmar Vávrová Čermáková
|
Neaktivní
od 16.03.2012
|
ředitelka mateřské školy |
07.04.2006 |
Adresa: |
12000, 21746991, Praha 2, Vinohrady, Máchova, 19 |
|
Dagmar Vávrová Čermáková
|
Neaktivní
od 16.03.2012
|
ředitelka mateřské školy |
07.04.2006 |
Adresa: |
12000, 21746991, Praha, Vinohrady, Máchova, 724, 19, Máchova 724/19, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. Kateřina Boublíková
|
Neaktivní
od 07.04.2006
|
ředitel |
19.10.2004 |
Adresa: |
13000, 21767564, Praha 3, Slavíkova, 12 |
|
Mgr. Kateřina Boublíková
|
Neaktivní
od 07.04.2006
|
ředitel |
19.10.2004 |
Adresa: |
13000, 21767564, Praha, Žižkov, Slavíkova, 47, 12, Slavíkova 47/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jana Jarošová
|
Neaktivní
od 19.10.2004
|
ředitel |
05.11.2002 |
Adresa: |
19800, 22773711, Praha 9, Praha 9, Černý Most, Bryksova, 776 |
|
Milada Fišerová
|
Neaktivní
od 06.11.2007
|
zástupce ředitele |
05.11.2002 |
Adresa: |
15500, 1, Praha 13, Stodůlky, Janského, 2213 |
|
Jana Jarošová
|
Neaktivní
od 19.10.2004
|
ředitel |
05.11.2002 |
Adresa: |
19800, 22773711, Praha, Černý Most, Bryksova, 776, 39, Bryksova 776/39, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Milada Fišerová
|
Neaktivní
od 06.11.2007
|
zástupce ředitele |
05.11.2002 |
Adresa: |
15500, 22696199, Praha, Stodůlky, Janského, 2213, 61, Janského 2213/61, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|