JOSEF ŘÍHA
|
Aktivní
|
předseda |
11.01.2023 |
Adresa: |
53002, 7700296, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova, 1125 |
|
LUDVÍK KILLINGER
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
14.07.2022 |
Adresa: |
35601, 20800045, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Seifertova, 1837 |
|
DENIS CHARALAMBIDIS
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
14.07.2022 |
Adresa: |
15800, 22709452, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2309, 17 |
|
MARTIN HAVRÁNEK
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
14.07.2022 |
Adresa: |
53003, 7718861, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 348 |
|
ALENA MIKŠOVSKÁ
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
14.07.2022 |
Adresa: |
27801, 6229832, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, sídl. U Cukrovaru, 1082 |
|
JOSEF ŘÍHA
|
Neaktivní
od 27.05.2023
|
předseda |
11.01.2023 |
Adresa: |
53002, 7700296, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Češkova, 1125, Češkova 1125, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
JOSEF ŘÍHA
|
Neaktivní
od 11.01.2023
|
předseda |
14.07.2022 |
Adresa: |
53003, 7790465, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Na Drážce, 1495 |
|
JOSEF ŘÍHA
|
Neaktivní
od 11.01.2023
|
předseda |
14.07.2022 |
Adresa: |
53003, 7790465, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Na Drážce, 1495, Na Drážce 1495, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
LUDVÍK KILLINGER
|
Neaktivní
od 27.05.2023
|
člen výkonného výboru |
14.07.2022 |
Adresa: |
35601, 20800045, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Seifertova, 1837, Seifertova 1837, 35601 Sokolov |
|
DENIS CHARALAMBIDIS
|
Neaktivní
od 27.05.2023
|
člen výkonného výboru |
14.07.2022 |
Adresa: |
15800, 22709452, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2309, 17, Běhounkova 2309/17, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
MARTIN HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 27.05.2023
|
člen výkonného výboru |
14.07.2022 |
Adresa: |
53003, 7718861, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 348, Na Drážce 348, Studánka, 53003 Pardubice |
|
ALENA MIKŠOVSKÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2023
|
člen výkonného výboru |
14.07.2022 |
Adresa: |
27801, 6229832, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, sídl. U Cukrovaru, 1082, sídl. U Cukrovaru 1082, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
IGOR KUBÍN
|
Neaktivní
od 14.07.2022
|
člen výkonného výboru |
13.10.2021 |
Adresa: |
25303, 74602578, Praha-západ, Chýně, Chýně, Slunečnicová, 713 |
|
IGOR KUBÍN
|
Neaktivní
od 14.07.2022
|
člen výkonného výboru |
13.10.2021 |
Adresa: |
25303, 74602578, Praha-západ, Chýně, Chýně, Slunečnicová, 713, Slunečnicová 713, 25303 Chýně |
|
Ing. MILOSLAV ŠUSTR
|
Neaktivní
od 14.07.2022
|
člen výkonného výboru |
21.07.2019 |
Adresa: |
39003, 19818190, Tábor, Tábor, Tábor, Pražského povstání, 2303, 3 |
|
Ing. MILOSLAV ŠUSTR
|
Neaktivní
od 14.07.2022
|
člen výkonného výboru |
21.07.2019 |
Adresa: |
39003, 19818190, Tábor, Tábor, Tábor, Pražského povstání, 2303, 3, Pražského povstání 2303/3, 39003 Tábor |
|
MARTIN WÜRZ
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
předseda výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
46871, 12130532, Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou, 630 |
|
LUDVÍK KILLINGER
|
Neaktivní
od 14.07.2022
|
člen výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
35601, 20800045, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Seifertova, 1837 |
|
VÁCLAV BRADNA
|
Neaktivní
od 14.07.2022
|
předseda výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
46312, 74306529, Liberec, Šimonovice, Minkovice, K Bříze, 338 |
|
KAREL KOPR
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
člen výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
14300, 21929726, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, U jizby, 1283, 14 |
|
IGOR KUBÍN
|
Neaktivní
od 13.10.2021
|
člen výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
16900, 22174346, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Moravanů, 2247, 24 |
|
Ing. MILOSLAV ŠUSTR
|
Neaktivní
od 21.07.2019
|
člen výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
39003, 19818190, Tábor, Tábor, Tábor, Pražského povstání, 2303 |
|
ALENA MIKŠOVSKÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2022
|
člen výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
27801, 6229832, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, sídl. U Cukrovaru, 1082 |
|
MARTIN WÜRZ
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
předseda výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
46871, 12130532, Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou, 630, č.p. 630, 46871 Lučany nad Nisou |
|
LUDVÍK KILLINGER
|
Neaktivní
od 14.07.2022
|
člen výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
35601, 20800045, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Seifertova, 1837, Seifertova 1837, 35601 Sokolov |
|
VÁCLAV BRADNA
|
Neaktivní
od 14.07.2022
|
předseda výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
46312, 74306529, Liberec, Šimonovice, Minkovice, K Bříze, 338, K Bříze 338, Minkovice, 46312 Šimonovice |
|
KAREL KOPR
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
člen výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
14300, 21929726, Praha, Modřany, U jizby, 1283, 14, U jizby 1283/14, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
IGOR KUBÍN
|
Neaktivní
od 13.10.2021
|
člen výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
16900, 22174346, Praha, Břevnov, Moravanů, 2247, 24, Moravanů 2247/24, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. MILOSLAV ŠUSTR
|
Neaktivní
od 21.07.2019
|
člen výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
39003, 19818190, Tábor, Tábor, Tábor, Pražského povstání, 2303, 3, Pražského povstání 2303/3, 39003 Tábor |
|
ALENA MIKŠOVSKÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2022
|
člen výkonného výboru |
05.11.2018 |
Adresa: |
27801, 6229832, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, sídl. U Cukrovaru, 1082, sídl. U Cukrovaru 1082, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
VÁCLAV BRADNA
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
pokladník |
21.10.2018 |
Adresa: |
46312, 74306529, Liberec, Šimonovice, Minkovice, K Bříze, 338 |
|
VÁCLAV BRADNA
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
pokladník |
21.10.2018 |
Adresa: |
46312, 74306529, Liberec, Šimonovice, Minkovice, K Bříze, 338, K Bříze 338, Minkovice, 46312 Šimonovice |
|
VÁCLAV BRADNA
|
Neaktivní
od 21.10.2018
|
pokladník |
13.01.2016 |
Adresa: |
46006, 25424980, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Modrá, 1047 |
|
MARTIN WÜRZ
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
předseda |
13.01.2016 |
Adresa: |
46871, 12130532, Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou, 630 |
|
LUDVÍK KILLINGER
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
hospodář |
13.01.2016 |
Adresa: |
35601, 20800045, Sokolov, Sokolov, Seifertova, 1837 |
|
KAREL KOPR
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
člen |
13.01.2016 |
Adresa: |
14300, 21929726, Praha, Modřany, U jizby, 1283, 14 |
|
IGOR KUBÍN
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
člen |
13.01.2016 |
Adresa: |
16900, 22174346, Praha, Břevnov, Moravanů, 2247, 24 |
|
VÁCLAV BRADNA
|
Neaktivní
od 21.10.2018
|
pokladník |
13.01.2016 |
Adresa: |
46006, 25424980, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Modrá, 1047, Modrá 1047, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
KAREL KOPR
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
člen |
13.01.2016 |
Adresa: |
14300, 21929726, Praha, Modřany, U jizby, 1283, 14, U jizby 1283/14, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
IGOR KUBÍN
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
člen |
13.01.2016 |
Adresa: |
16900, 22174346, Praha, Břevnov, Moravanů, 2247, 24, Moravanů 2247/24, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
MARTIN WÜRZ
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
předseda |
13.01.2016 |
Adresa: |
46871, 12130532, Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou, 630, č.p. 630, 46871 Lučany nad Nisou |
|
LUDVÍK KILLINGER
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
hospodář |
13.01.2016 |
Adresa: |
35601, 20800045, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Seifertova, 1837, Seifertova 1837, 35601 Sokolov |
|