JAROMÍR VACULA
|
Aktivní
|
předseda |
19.04.2018 |
Adresa: |
76302, 3974332, Zlín, Tečovice, Tečovice, 130 |
|
MIROSLAV VYKOUKAL
|
Aktivní
|
člen |
19.04.2018 |
Adresa: |
76302, 3976114, Zlín, Tečovice, Tečovice, 308 |
|
MVDr., Ing. LADISLAV VOJÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.04.2018 |
Adresa: |
76301, 3857824, Zlín, Mysločovice, Mysločovice, 50 |
|
JAROSLAV HOLEC
|
Aktivní
|
člen |
19.04.2018 |
Adresa: |
76302, 3974341, Zlín, Tečovice, Tečovice, 131 |
|
RADIM KUTRA
|
Aktivní
|
člen |
19.04.2018 |
Adresa: |
76301, 3858481, Zlín, Mysločovice, Mysločovice, 117 |
|
JAROMÍR VACULA
|
Aktivní
|
předseda |
19.04.2018 |
Adresa: |
76302, 3974332, Zlín, Tečovice, Tečovice, 130, č.p. 130, 76302 Tečovice |
|
MIROSLAV VYKOUKAL
|
Aktivní
|
člen |
19.04.2018 |
Adresa: |
76302, 3976114, Zlín, Tečovice, Tečovice, 308, č.p. 308, 76302 Tečovice |
|
MVDr., Ing. LADISLAV VOJÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.04.2018 |
Adresa: |
76301, 3857824, Zlín, Mysločovice, Mysločovice, 50, č.p. 50, 76301 Mysločovice |
|
JAROSLAV HOLEC
|
Aktivní
|
člen |
19.04.2018 |
Adresa: |
76302, 3974341, Zlín, Tečovice, Tečovice, 131, č.p. 131, 76302 Tečovice |
|
RADIM KUTRA
|
Aktivní
|
člen |
19.04.2018 |
Adresa: |
76301, 3858481, Zlín, Mysločovice, Mysločovice, 117, č.p. 117, 76301 Mysločovice |
|
JAROMÍR VACULA
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
předseda |
24.11.2017 |
Adresa: |
76302, 3974332, Zlín, Tečovice, Tečovice, 130 |
|
JAROMÍR VACULA
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
předseda |
24.11.2017 |
Adresa: |
76302, 3974332, Zlín, Tečovice, Tečovice, 130, č.p. 130, 76302 Tečovice |
|
MVDr., Ing. LADISLAV VOJÁČEK
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
jednatel |
19.04.2017 |
Adresa: |
76301, 3857824, Zlín, Mysločovice, Mysločovice, 50 |
|
MVDr., Ing. LADISLAV VOJÁČEK
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
jednatel |
19.04.2017 |
Adresa: |
76301, 3857824, Zlín, Mysločovice, Mysločovice, 50, č.p. 50, 76301 Mysločovice |
|
LUBOMÍR GAJDUŠEK
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
člen |
01.12.2015 |
Adresa: |
76302, 3975169, Tečovice, Tečovice, 213 |
|
JAROMÍR VACULA
|
Neaktivní
od 24.11.2017
|
předseda |
01.12.2015 |
Adresa: |
76302, 3973093, Tečovice, Tečovice, 2 |
|
MIROSLAV VYKOUKAL
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
člen |
01.12.2015 |
Adresa: |
76302, 3976114, Tečovice, Tečovice, 308 |
|
LUBOMÍR GAJDUŠEK
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
člen |
01.12.2015 |
Adresa: |
76302, 3975169, Zlín, Tečovice, Tečovice, 213, č.p. 213, 76302 Tečovice |
|
JAROMÍR VACULA
|
Neaktivní
od 24.11.2017
|
předseda |
01.12.2015 |
Adresa: |
76302, 3973093, Zlín, Tečovice, Tečovice, 2, č.p. 2, 76302 Tečovice |
|
MIROSLAV VYKOUKAL
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
člen |
01.12.2015 |
Adresa: |
76302, 3976114, Zlín, Tečovice, Tečovice, 308, č.p. 308, 76302 Tečovice |
|