Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | KSK centrum o.p.s. |
ICO: | 70800812 |
Registrovaná adresa: | 36010, 20702493, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Sedlec, 125, Sedlec 125, 36010 Karlovy Vary |
Začleněno na: | 04.02.2014 |
Předmět podnikání: |
1) Společnost bude v rámci své působnosti zajišťovat tyto okruhy činnosti :a) Poskytování sociálních služeb a podpůrné činnosti v rámci zapojení a integrace sociálně i zdravotně postižených osob do společnosti.b) Poskytování sociálních služeb a podpůrné činnosti s cílem napomáhat soužití majoritní společnosti s minoritní bez zjevné či skryté diskriminace.2) K tomuto účelu budou sloužit následující aktivity :- poskytování sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách- poskytování dalších navázaných služeb- organizování sportovních a kulturních akcí- organizování pracovních činností dle příslušných zákonů- podpora aktivit, které povedou k naplnění účelu vniku společnosti
1) Společnost bude v rámci své působnosti zajišťovat tyto okruhy činnosti : a) Poskytování sociálních služeb a podpůrné činnosti v rámci zapojení a integrace sociálně i zdravotně postižených osob do společnosti. b) Poskytování sociálních služeb a podpůrné činnosti s cílem napomáhat soužití majoritní společnosti s minoritní bez zjevné či skryté diskriminace. 2) K tomuto účelu budou sloužit následující aktivity : - poskytování sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách - poskytování dalších navázaných služeb - organizování sportovních a kulturních akcí - organizování pracovních činností dle příslušných zákonů - podpora aktivit, které povedou k naplnění účelu vniku společnosti
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
VĚRA SIVÁKOVÁ | Aktivní | člen správní rady | 13.04.2023 |
|
|||
TOMÁŠ HLASIVEC | Aktivní | člen dozorčí rady | 03.02.2023 |
|
|||
MICHAL KOVÁČ | Aktivní | předseda dozorčí rady | 19.06.2020 |
|
|||
JANA TOMÁŠKOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 03.10.2017 |
|
|||
EVA KROKOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 26.02.2016 |
|
|||
PAVEL DVOŘÁK | Aktivní | člen správní rady | 24.02.2015 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JANA TOMÁŠKOVÁ | Aktivní | 20.01.2024 | |
|
|||
MILAN KOVÁČ | Aktivní | 04.02.2014 | |
|
|||
MILAN KOVÁČ | Neaktivní od 20.01.2024 | 04.02.2014 | |
|
Registrační číslo KSK centrum o.p.s. je 70800812.
Registrační adresa KSK centrum o.p.s. je 36010, 20702493, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Sedlec, 125, Sedlec 125, 36010 Karlovy Vary.
KSK centrum o.p.s. byla založena 04.02.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je VĚRA SIVÁKOVÁ, TOMÁŠ HLASIVEC, MICHAL KOVÁČ, JANA TOMÁŠKOVÁ, EVA KROKOVÁ, PAVEL DVOŘÁK.