Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hrubčice |
ICO: | 70845557 |
Registrovaná adresa: | Hrubčice, |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ZDENĚK PŘEHNÁLEK | Aktivní | předseda | 26.04.2017 |
|
|||
Český svaz chovatelů, z. s. 00443204 | Aktivní | 02.12.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PŘEMYSL LUTERA | Aktivní | předseda | 16.06.2016 |
|
|||
JAN PUR | Aktivní | jednatel | 16.06.2016 |
|
|||
PŘEMYSL LUTERA | Aktivní | předseda | 16.06.2016 |
|
|||
JAN PUR | Aktivní | jednatel | 16.06.2016 |
|
|||
FRANTIŠEK KUPTÍK | Neaktivní od 20.12.2021 | člen | 16.06.2016 |
|
|||
FRANTIŠEK KUPTÍK | Neaktivní od 20.12.2021 | člen | 16.06.2016 |
|
Registrační číslo Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hrubčice je 70845557.
Registrační adresa Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hrubčice je Hrubčice,.
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hrubčice byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je ZDENĚK PŘEHNÁLEK, Český svaz chovatelů, z. s..