JAROSLAV LUKEŠ
|
Aktivní
|
předseda |
06.02.2024 |
Adresa: |
33452, 6868550, Domažlice, Srbice, Háje, 3, Háje 3, 33452 Srbice |
|
VLADIMÍR KLESA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.02.2024 |
Adresa: |
34562, 6815120, Plzeň-jih, Kvíčovice, Kvíčovice, 17, č.p. 17, 34562 Kvíčovice |
|
JOSEF BAXA
|
Aktivní
|
pokladník |
06.02.2024 |
Adresa: |
34545, 6737471, Domažlice, Blížejov, Blížejov, 96, č.p. 96, 34545 Blížejov |
|
JOSEF BAXA
|
Aktivní
|
předseda |
19.02.2020 |
Adresa: |
34545, 6737471, Domažlice, Blížejov, Blížejov, 96 |
|
VLADIMÍR KLESA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.09.2018 |
Adresa: |
34562, 6815120, Domažlice, Kvíčovice, Kvíčovice, 17 |
|
VÁCLAV KRAUS
|
Aktivní
|
pokladník |
05.09.2018 |
Adresa: |
34562, 42833868, Domažlice, Kvíčovice, Kvíčovice, 143 |
|
JOSEF BAXA
|
Neaktivní
od 06.02.2024
|
předseda |
19.02.2020 |
Adresa: |
34545, 6737471, Domažlice, Blížejov, Blížejov, 96, č.p. 96, 34545 Blížejov |
|
JOSEF BAXA
|
Neaktivní
od 19.02.2020
|
předseda |
05.09.2018 |
Adresa: |
34545, 6736556, Domažlice, Blížejov, Blížejov, 4 |
|
JOSEF BAXA
|
Neaktivní
od 19.02.2020
|
předseda |
05.09.2018 |
Adresa: |
34545, 6736556, Domažlice, Blížejov, Blížejov, 4, č.p. 4, 34545 Blížejov |
|
VLADIMÍR KLESA
|
Neaktivní
od 06.02.2024
|
jednatel |
05.09.2018 |
Adresa: |
34562, 6815120, Plzeň-jih, Kvíčovice, Kvíčovice, 17, č.p. 17, 34562 Kvíčovice |
|
VÁCLAV KRAUS
|
Neaktivní
od 06.02.2024
|
pokladník |
05.09.2018 |
Adresa: |
34562, 42833868, Plzeň-jih, Kvíčovice, Kvíčovice, 143, č.p. 143, 34562 Kvíčovice |
|
JOSEF BAXA
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
předseda |
19.06.2018 |
Adresa: |
34545, 6736556, Domažlice, Blížejov, Blížejov, 4 |
|
VLADIMÍR KLESA
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
jednatel |
19.06.2018 |
Adresa: |
34562, 6815120, Domažlice, Kvíčovice, Kvíčovice, 17 |
|
KAREL TOPINKA
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
člen |
19.06.2018 |
Adresa: |
34561, 20836694, Domažlice, Staňkov, Staňkov I, Trnkova, 69 |
|
JOSEF BAXA
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
předseda |
19.06.2018 |
Adresa: |
34545, 6736556, Domažlice, Blížejov, Blížejov, 4, č.p. 4, 34545 Blížejov |
|
VLADIMÍR KLESA
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
jednatel |
19.06.2018 |
Adresa: |
34562, 6815120, Plzeň-jih, Kvíčovice, Kvíčovice, 17, č.p. 17, 34562 Kvíčovice |
|
KAREL TOPINKA
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
člen |
19.06.2018 |
Adresa: |
34561, 20836694, Domažlice, Staňkov, Staňkov I, Trnkova, 69, Trnkova 69, Staňkov I, 34561 Staňkov |
|
JOSEF BAXA
|
Neaktivní
od 19.06.2018
|
předseda |
25.01.2017 |
Adresa: |
34545, 6736556, Domažlice, Blížejov, Blížejov, 4 |
|
VLADIMÍR KLESA
|
Neaktivní
od 19.06.2018
|
jednatel |
25.01.2017 |
Adresa: |
34562, 6815120, Domažlice, Kvíčovice, Kvíčovice, 17 |
|
KAREL TOPINKA
|
Neaktivní
od 19.06.2018
|
člen |
25.01.2017 |
Adresa: |
34561, 20836694, Domažlice, Staňkov, Staňkov I, Trnkova, 69 |
|
JOSEF BAXA
|
Neaktivní
od 19.06.2018
|
předseda |
25.01.2017 |
Adresa: |
34545, 6736556, Domažlice, Blížejov, Blížejov, 4, č.p. 4, 34545 Blížejov |
|
VLADIMÍR KLESA
|
Neaktivní
od 19.06.2018
|
jednatel |
25.01.2017 |
Adresa: |
34562, 6815120, Plzeň-jih, Kvíčovice, Kvíčovice, 17, č.p. 17, 34562 Kvíčovice |
|
KAREL TOPINKA
|
Neaktivní
od 19.06.2018
|
člen |
25.01.2017 |
Adresa: |
34561, 20836694, Domažlice, Staňkov, Staňkov I, Trnkova, 69, Trnkova 69, Staňkov I, 34561 Staňkov |
|