PETR KOP
|
Aktivní
|
místopředseda |
12.09.2020 |
Adresa: |
33701, 75075814, Rokycany, Ejpovice, Ejpovice, V Rákosí, 239 |
|
PETR KOP
|
Aktivní
|
místopředseda |
12.09.2020 |
Adresa: |
33701, 75075814, Rokycany, Ejpovice, Ejpovice, V Rákosí, 239, V Rákosí 239, 33701 Ejpovice |
|
JIŘÍ PETŘÍČEK
|
Aktivní
|
předseda |
05.09.2020 |
Adresa: |
33701, 26861674, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Květná, 740 |
|
ANTONÍN DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.09.2020 |
Adresa: |
33701, 20768958, Rokycany, Rokycany, Plzeňské Předměstí, Záhumenní, 853 |
|
JAN BAXA
|
Aktivní
|
pokladník |
05.09.2020 |
Adresa: |
33821, 13004018, Rokycany, Osek, Osek, 281 |
|
JIŘÍ PETŘÍČEK
|
Aktivní
|
předseda |
05.09.2020 |
Adresa: |
33701, 26861674, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Květná, 740, Květná 740, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
ANTONÍN DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.09.2020 |
Adresa: |
33701, 20768958, Rokycany, Rokycany, Plzeňské Předměstí, Záhumenní, 853, Záhumenní 853, Plzeňské Předměstí, 33701 Rokycany |
|
JAN BAXA
|
Aktivní
|
pokladník |
05.09.2020 |
Adresa: |
33821, 13004018, Rokycany, Osek, Osek, 281, č.p. 281, 33821 Osek |
|
PETR KOP
|
Neaktivní
od 12.09.2020
|
místopředseda |
05.09.2020 |
Adresa: |
33701, 26862506, Rokycany, Ejpovice, Ejpovice, V Rákosí |
|
PETR KOP
|
Neaktivní
od 12.09.2020
|
místopředseda |
05.09.2020 |
Adresa: |
33701, 26862506, Rokycany, Ejpovice, Ejpovice, V Rákosí, V Rákosí č.ev. 56, 33701 Ejpovice |
|
PETR KOP
|
Neaktivní
od 05.09.2020
|
místopředseda |
02.09.2020 |
Adresa: |
33701, 75075814, Rokycany, Ejpovice, Ejpovice, V Rákosí, 239 |
|
PETR KOP
|
Neaktivní
od 05.09.2020
|
místopředseda |
02.09.2020 |
Adresa: |
33701, 75075814, Rokycany, Ejpovice, Ejpovice, V Rákosí, 239, V Rákosí 239, 33701 Ejpovice |
|
PETR KOP
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
místopředseda |
23.06.2016 |
Adresa: |
33701, 26862506, Rokycany, Ejpovice, Ejpovice, V Rákosí |
|
JIŘÍ PETŘÍČEK
|
Neaktivní
od 05.09.2020
|
předseda |
23.06.2016 |
Adresa: |
33701, 26861674, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Květná, 740 |
|
Ing. ANTONÍN DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 05.09.2020
|
jednatel |
23.06.2016 |
Adresa: |
33701, 20768958, Rokycany, Rokycany, Plzeňské Předměstí, Záhumenní, 853 |
|
JAN BAXA
|
Neaktivní
od 05.09.2020
|
pokladník |
23.06.2016 |
Adresa: |
33821, 13004018, Rokycany, Osek, Osek, 281 |
|
PETR KOP
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
místopředseda |
23.06.2016 |
Adresa: |
33701, 26862506, Rokycany, Ejpovice, Ejpovice, V Rákosí, V Rákosí č.ev. 56, 33701 Ejpovice |
|
Ing. ANTONÍN DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 05.09.2020
|
jednatel |
23.06.2016 |
Adresa: |
33701, 20768958, Rokycany, Rokycany, Plzeňské Předměstí, Záhumenní, 853, Záhumenní 853, Plzeňské Předměstí, 33701 Rokycany |
|
JAN BAXA
|
Neaktivní
od 05.09.2020
|
pokladník |
23.06.2016 |
Adresa: |
33821, 13004018, Rokycany, Osek, Osek, 281, č.p. 281, 33821 Osek |
|
JIŘÍ PETŘÍČEK
|
Neaktivní
od 05.09.2020
|
předseda |
23.06.2016 |
Adresa: |
33701, 26861674, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Květná, 740, Květná 740, Nové Město, 33701 Rokycany |
|