Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | Mateřská škola, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace |
ICO: | 70874794 |
Registrovaná adresa: | 61600, 19596685, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Žižkova, 1989, 57, Žižkova 1989/57, Žabovřesky, 61600 Brno |
Začleněno na: | 18.12.2001 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Statutární město Brno 44992785 | Aktivní | 22.05.2016 | |
|
|||
Statutární město Brno 44992785 | Aktivní | 22.05.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. DAGMARA HANÁKOVÁ | Aktivní | ředitelka | 02.08.2022 |
|
|||
Mgr. DAGMARA HANÁKOVÁ | Aktivní | ředitelka | 02.08.2022 |
|
|||
Mgr. EVA KUČEROVÁ | Neaktivní od 22.12.2021 | ředitel | 22.12.2021 |
|
|||
BcA. EVA KUČEROVÁ | Neaktivní od 02.08.2022 | ředitel | 22.12.2021 |
|
|||
Mgr. EVA KUČEROVÁ | Neaktivní od 22.12.2021 | ředitel | 22.12.2021 |
|
|||
BcA. EVA KUČEROVÁ | Neaktivní od 02.08.2022 | ředitel | 22.12.2021 |
|
|||
BcA. EVA KUČEROVÁ | Neaktivní od 22.12.2021 | ředitel | 13.08.2016 |
|
|||
BcA. EVA KUČEROVÁ | Neaktivní od 22.12.2021 | ředitel | 13.08.2016 |
|
|||
MIROSLAVA ŘEHÁČKOVÁ | Neaktivní od 13.08.2016 | ředitel | 18.03.2016 |
|
|||
MIROSLAVA ŘEHÁČKOVÁ | Neaktivní od 13.08.2016 | ředitel | 18.03.2016 |
|
|||
Miroslava Řeháčková | Neaktivní od 18.03.2016 | ředitel | 18.12.2001 |
|
|||
MIROSLAVA ŘEHÁČKOVÁ | Neaktivní od 18.03.2016 | ředitel | 18.12.2001 |
|
Registrační číslo Mateřská škola, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace je 70874794.
Registrační adresa Mateřská škola, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace je 61600, 19596685, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Žižkova, 1989, 57, Žižkova 1989/57, Žabovřesky, 61600 Brno.
Mateřská škola, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace byla založena 18.12.2001.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Statutární město Brno, Statutární město Brno.