Mgr. MARTINA LUDÍKOVÁ
|
Aktivní
|
ředitel |
12.01.2024 |
Adresa: |
76833, 73000353, Kroměříž, Morkovice-Slížany, Morkovice, Zahradní, 860, Zahradní 860, Morkovice, 76833 Morkovice-Slížany |
|
Mgr. JANA TERIAKI
|
Aktivní
|
ředitelka |
11.11.2015 |
Adresa: |
76701, 40470270, Kostelany, Újezdsko, 69 |
|
Mgr. JANA TERIAKI
|
Neaktivní
od 12.01.2024
|
ředitelka |
11.11.2015 |
Adresa: |
76701, 40470270, Kroměříž, Kostelany, Újezdsko, 69, Újezdsko 69, 76701 Kostelany |
|
JAN KOŠÁREK
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
ředitel |
27.06.2013 |
Adresa: |
79826, 27602249, Nezamyslice, Nezamyslice, Trávníky, 450 |
|
JAN KOŠÁREK
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
ředitel |
27.06.2013 |
Adresa: |
79826, 27602249, Prostějov, Nezamyslice, Nezamyslice, Trávníky, 450, Trávníky 450, 79826 Nezamyslice |
|
Mgr. Eva Manďáková - Svašková
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
ředitelka |
20.09.2007 |
Adresa: |
76832, 16036689, Zborovice, Za Nádražím, 283 |
|
Mgr. Eva Manďáková - Svašková
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
ředitelka |
20.09.2007 |
Adresa: |
76832, 16036689, Kroměříž, Zborovice, Zborovice, Za Nádražím, 283, Za Nádražím 283, 76832 Zborovice |
|
RNDr. Jaroslava Peštuková
|
Neaktivní
od 20.09.2007
|
ředitelka |
27.11.2001 |
Adresa: |
76833, 10283234, Kroměříž, Morkovice-Slížany, Slížany, 121 |
|
RNDr. Jaroslava Peštuková
|
Neaktivní
od 20.09.2007
|
ředitelka |
27.11.2001 |
Adresa: |
76833, 10283234, Kroměříž, Morkovice-Slížany, Slížany, 121, Slížany 121, 76833 Morkovice-Slížany |
|