Mgr. ONDŘEJ BOHÁČ
|
Aktivní
|
ředitel |
08.03.2017 |
Adresa: |
12000, 21747971, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slezská, 825, 24 |
|
Mgr. ONDŘEJ BOHÁČ
|
Aktivní
|
ředitel |
08.03.2017 |
Adresa: |
12000, 21747971, Praha, Vinohrady, Slezská, 825, 24, Slezská 825/24, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. arch. PETR HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
ředitel |
28.04.2015 |
Adresa: |
11000, 21724792, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, U obecního dvora, 799, 7 |
|
Ing. arch. PETR HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 08.03.2017
|
ředitel |
28.04.2015 |
Adresa: |
11000, 21724792, Praha, Staré Město, U obecního dvora, 799, 7, U obecního dvora 799/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Jana Vaněčková
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
ředitel |
29.06.2011 |
Adresa: |
18100, 22321462, Praha 8, Bohnice, Dolákova, 531, 28 |
|
Mgr. Jana Vaněčková
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
ředitel |
29.06.2011 |
Adresa: |
18100, 22321462, Praha, Bohnice, Dolákova, 531, 28, Dolákova 531/28, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Bořek Votava
|
Neaktivní
od 29.04.2011
|
ředitel |
28.01.2008 |
Adresa: |
14000, 21995443, Praha 4, Měchenická, 2563/18 |
|
Ing. Bořek Votava
|
Neaktivní
od 29.04.2011
|
ředitel |
28.01.2008 |
Adresa: |
14100, 21995443, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2563, 18, Měchenická 2563/18, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Světlana Kubíková
|
Neaktivní
od 28.01.2008
|
ředitel |
03.06.2002 |
Adresa: |
12000, 21745226, Praha 2, Praha 2, Londýnská, 62 |
|
Ing. Světlana Kubíková
|
Neaktivní
od 28.01.2008
|
ředitel |
03.06.2002 |
Adresa: |
12000, 21745226, Praha, Vinohrady, Londýnská, 565, 62, Londýnská 565/62, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|