ZLATA VÍZNEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
předseda krajské organizace |
02.07.2016 |
Adresa: |
50009, 23811820, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Emy Destinnové, 888, 2 |
|
JANA KUPCOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
místopředseda krajské organizace |
02.07.2016 |
Adresa: |
51721, 9817263, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, V. Opatrného, 380 |
|
ALOIS MIMRA
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
člen výboru |
02.07.2016 |
Adresa: |
54101, 2254719, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 326 |
|
ZLATA VÍZNEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
předseda krajské organizace |
02.07.2016 |
Adresa: |
50009, 23811820, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Emy Destinnové, 888, 2, Emy Destinnové 888/2, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
JANA KUPCOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
místopředseda krajské organizace |
02.07.2016 |
Adresa: |
51721, 9817263, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, V. Opatrného, 380, V. Opatrného 380, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
ALOIS MIMRA
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
člen výboru |
02.07.2016 |
Adresa: |
54101, 2254719, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 326, Žižkova 326, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
KVĚTOSLAV KÁBRT
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
místopředseda výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
54701, 7450656, Náchod, Náchod, Náchod, Příkopy, 1105 |
|
KVĚTOSLAV KÁBRT
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
místopředseda výboru |
21.04.2016 |
Adresa: |
54701, 7450656, Náchod, Náchod, Náchod, Příkopy, 1105, Příkopy 1105, 54701 Náchod |
|
KVĚTOSLAV KÁBRT
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
místopředseda výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
54701, 7450656, Náchod, Náchod, Příkopy, 1105 |
|
ZLATA VÍZNEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
předseda výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
50009, 23811820, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Emy Destinnové, 888, 2 |
|
JANA KUPCOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
člen výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
51721, 9817263, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, V. Opatrného, 380 |
|
PETR ZAHRÁDKA
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
člen výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
51721, 9817301, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, V. Opatrného, 384 |
|
JAROSLAV HERBRYCH
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
člen výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
50782, 1697463, Pecka, Bělá u Pecky, 52 |
|
JIŘÍ ČAPEK
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
člen výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
54233, 2358891, Rtyně v Podkrkonoší, Rtyně v Podkrkonoší, Úpická, 36 |
|
EVA PIŠVEJCOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
člen výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
50011, 23928662, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 304, 2 |
|
KVĚTOSLAV KÁBRT
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
místopředseda výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
54701, 7450656, Náchod, Náchod, Náchod, Příkopy, 1105, Příkopy 1105, 54701 Náchod |
|
JANA KUPCOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
člen výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
51721, 9817263, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, V. Opatrného, 380, V. Opatrného 380, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
ZLATA VÍZNEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
předseda výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
50009, 23811820, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Emy Destinnové, 888, 2, Emy Destinnové 888/2, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
PETR ZAHRÁDKA
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
člen výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
51721, 9817301, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, V. Opatrného, 384, V. Opatrného 384, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
JAROSLAV HERBRYCH
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
člen výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
50782, 1697463, Jičín, Pecka, Bělá u Pecky, 52, Bělá u Pecky 52, 50782 Pecka |
|
JIŘÍ ČAPEK
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
člen výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
54233, 2358891, Trutnov, Rtyně v Podkrkonoší, Rtyně v Podkrkonoší, Úpická, 36, Úpická 36, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
|
EVA PIŠVEJCOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
člen výboru |
10.02.2016 |
Adresa: |
50011, 23928662, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 304, 2, Štefánikova 304/2, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|