JIŘÍ PALLAN
|
Aktivní
|
předseda |
09.08.2024 |
Adresa: |
58253, 9492381, Havlíčkův Brod, Štoky, Petrovice, 38, Petrovice 38, 58253 Štoky |
|
VÁCLAV ŽÁČEK
|
Aktivní
|
místopředseda |
09.08.2024 |
Adresa: |
58253, 9552383, Havlíčkův Brod, Štoky, Štoky, 332, č.p. 332, 58253 Štoky |
|
VÁCLAV BOUCHNER
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2024 |
Adresa: |
58601, 12370967, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Slavíčkova, 4224, 22, Slavíčkova 4224/22, 58601 Jihlava |
|
MARTIN PALLÁN
|
Aktivní
|
finanční hospodář |
14.06.2023 |
Adresa: |
58253, 9492186, Havlíčkův Brod, Štoky, Petrovice, 7, Petrovice 7, 58253 Štoky |
|
MARTIN KARLÍK
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
14.06.2023 |
Adresa: |
58601, 12304603, Jihlava, Jihlava, Vysoká, 3, Vysoká 3, 58601 Jihlava |
|
ROMAN KRUPAUER
|
Aktivní
|
předseda |
01.10.2015 |
Adresa: |
58254, 25692160, Úsobí, Úsobí, 211 |
|
KAREL PALLÁN
|
Aktivní
|
místopředseda |
01.10.2015 |
Adresa: |
58253, 9492381, Štoky, Petrovice, 38 |
|
JIŘÍ PALLAN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2015 |
Adresa: |
58253, 9492381, Štoky, Petrovice, 38 |
|
LADISLAV SOCHOR
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
01.10.2015 |
Adresa: |
58253, 9417729, Úsobí, Chyška, 31 |
|
MARTIN PALLÁN
|
Aktivní
|
finanční hospodář |
01.10.2015 |
Adresa: |
58253, 9492186, Štoky, Petrovice, 7 |
|
ROMAN KRUPAUER
|
Neaktivní
od 09.08.2024
|
předseda |
14.06.2023 |
Adresa: |
58254, 25692160, Havlíčkův Brod, Úsobí, Úsobí, 211, č.p. 211, 58254 Úsobí |
|
KAREL PALLÁN
|
Neaktivní
od 09.08.2024
|
místopředseda |
14.06.2023 |
Adresa: |
58253, 9492381, Havlíčkův Brod, Štoky, Petrovice, 38, Petrovice 38, 58253 Štoky |
|
JIŘÍ PALLAN
|
Neaktivní
od 09.08.2024
|
jednatel |
14.06.2023 |
Adresa: |
58253, 9492381, Havlíčkův Brod, Štoky, Petrovice, 38, Petrovice 38, 58253 Štoky |
|
LADISLAV SOCHOR
|
Neaktivní
od 14.04.2023
|
myslivecký hospodář |
01.10.2015 |
Adresa: |
58253, 9417729, Havlíčkův Brod, Úsobí, Chyška, 31, Chyška 31, 58253 Úsobí |
|
MARTIN PALLÁN
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
finanční hospodář |
01.10.2015 |
Adresa: |
58253, 9492186, Havlíčkův Brod, Štoky, Petrovice, 7, Petrovice 7, 58253 Štoky |
|
ROMAN KRUPAUER
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
předseda |
01.10.2015 |
Adresa: |
58254, 25692160, Havlíčkův Brod, Úsobí, Úsobí, 211, č.p. 211, 58254 Úsobí |
|
KAREL PALLÁN
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
místopředseda |
01.10.2015 |
Adresa: |
58253, 9492381, Havlíčkův Brod, Štoky, Petrovice, 38, Petrovice 38, 58253 Štoky |
|
JIŘÍ PALLAN
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
jednatel |
01.10.2015 |
Adresa: |
58253, 9492381, Havlíčkův Brod, Štoky, Petrovice, 38, Petrovice 38, 58253 Štoky |
|