Ing. ANETA HOFFMEISTEROVÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně |
09.07.2024 |
Adresa: |
36301, 12033057, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Nad Nádražím, 307, Nad Nádražím 307, 36301 Ostrov |
|
MICHAELA REHÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladní |
09.07.2024 |
Adresa: |
36301, 12010472, Karlovy Vary, Velichov, Velichov, 126, č.p. 126, 36301 Velichov |
|
PETRA MAIER
|
Aktivní
|
Výcvikář |
09.07.2024 |
Adresa: |
36301, 11922290, Karlovy Vary, Hroznětín, Velký Rybník, Velký Rybník č.ev. 174, 36301 Hroznětín |
|
PETRA MAIER
|
Aktivní
|
Výcvikář |
06.01.2023 |
Adresa: |
36301, 11922290, Karlovy Vary, Hroznětín, Velký Rybník |
|
Ing. ANETA HOFFMEISTEROVÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně výboru |
01.07.2019 |
Adresa: |
36301, 12033057, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Nad Nádražím, 307 |
|
MICHAELA REHÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladní |
01.07.2019 |
Adresa: |
36301, 12010472, Karlovy Vary, Velichov, Velichov, 126 |
|
PETRA MAIER
|
Neaktivní
od 09.07.2024
|
Výcvikář |
06.01.2023 |
Adresa: |
36301, 11922290, Karlovy Vary, Hroznětín, Velký Rybník, Velký Rybník č.ev. 174, 36301 Hroznětín |
|
PETRA MAIER
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
Výcvikář |
01.07.2019 |
Adresa: |
36004, 20693711, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Lomená, 252, 3 |
|
PETRA MAIER
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
Výcvikář |
01.07.2019 |
Adresa: |
36004, 20693711, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Lomená, 252, 3, Lomená 252/3, Bohatice, 36004 Karlovy Vary |
|
Ing. ANETA HOFFMEISTEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2024
|
Předsedkyně výboru |
01.07.2019 |
Adresa: |
36301, 12033057, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Nad Nádražím, 307, Nad Nádražím 307, 36301 Ostrov |
|
MICHAELA REHÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2024
|
Pokladní |
01.07.2019 |
Adresa: |
36301, 12010472, Karlovy Vary, Velichov, Velichov, 126, č.p. 126, 36301 Velichov |
|
MARTIN ZRUBEK
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
předseda výboru |
10.10.2018 |
Adresa: |
36301, 11967714, Karlovy Vary, Ostrov, Dolní Žďár, 68 |
|
MARTIN ZRUBEK
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
předseda výboru |
10.10.2018 |
Adresa: |
36301, 11967714, Karlovy Vary, Ostrov, Dolní Žďár, 68, Dolní Žďár 68, 36301 Ostrov |
|
ANETA ŠALINGOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
členka výboru |
10.08.2018 |
Adresa: |
36006, 20683502, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dvory, Chebská, 247, 31 |
|
ANETA ŠALINGOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
členka výboru |
10.08.2018 |
Adresa: |
36006, 20683502, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Dvory, Chebská, 247, 31, Chebská 247/31, Dvory, 36006 Karlovy Vary |
|
ANETA ŠALINGOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
členka výboru |
02.08.2018 |
Adresa: |
36301, 12034576, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Na Příkopě, 469 |
|
ANETA ŠALINGOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
členka výboru |
02.08.2018 |
Adresa: |
36301, 12034576, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Na Příkopě, 469, Na Příkopě 469, 36301 Ostrov |
|
ANETA ULOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
členka výboru |
07.04.2016 |
Adresa: |
36301, 12034576, Ostrov, Ostrov, Na Příkopě, 469 |
|
MARTIN ZRUBEK
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
předseda výboru |
07.04.2016 |
Adresa: |
36301, 12041271, Ostrov, Ostrov, Severní, 1171 |
|
ANETA HOFFMEISTEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
jednatelka výboru |
07.04.2016 |
Adresa: |
36301, 12033057, Ostrov, Ostrov, Nad Nádražím, 307 |
|
ANETA ULOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
členka výboru |
07.04.2016 |
Adresa: |
36301, 12034576, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Na Příkopě, 469, Na Příkopě 469, 36301 Ostrov |
|
Martin Zrubek
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
předseda výboru |
07.04.2016 |
Adresa: |
36301, 12041271, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Severní, 1171, Severní 1171, 36301 Ostrov |
|
ANETA HOFFMEISTEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2019
|
jednatelka výboru |
07.04.2016 |
Adresa: |
36301, 12033057, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Nad Nádražím, 307, Nad Nádražím 307, 36301 Ostrov |
|