MONIKA ŠAFAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.06.2024 |
Adresa: |
43003, 23521333, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4070, Kostnická 4070, 43003 Chomutov |
|
IVAN KURUC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
11.06.2024 |
Adresa: |
43003, 23521350, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4072, Kostnická 4072, 43003 Chomutov |
|
VLADIMÍR HYSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.06.2024 |
Adresa: |
43003, 23521350, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4072, Kostnická 4072, 43003 Chomutov |
|
HORST THEUMER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
43003, 23521333, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4070 |
|
MILAN ŠIMKO
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
43003, 23521341, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4071 |
|
IVAN KURUC
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
43003, 23521350, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4072 |
|
VLADIMÍR HYSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
43003, 23521350, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4072 |
|
MONIKA ŠAFAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
43003, 23521333, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4070 |
|
MONIKA ŠAFAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.06.2024
|
člen výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
43003, 23521333, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4070, Kostnická 4070, 43003 Chomutov |
|
VLADIMÍR HYSKÝ
|
Neaktivní
od 11.06.2024
|
člen výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
43003, 23521350, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4072, Kostnická 4072, 43003 Chomutov |
|
HORST THEUMER
|
Neaktivní
od 11.06.2024
|
předseda výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
43003, 23521333, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4070, Kostnická 4070, 43003 Chomutov |
|
MILAN ŠIMKO
|
Neaktivní
od 11.06.2024
|
člen výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
43003, 23521341, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4071, Kostnická 4071, 43003 Chomutov |
|
IVAN KURUC
|
Neaktivní
od 11.06.2024
|
člen výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
43003, 23521350, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4072, Kostnická 4072, 43003 Chomutov |
|
HORST THEUMER
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Předseda |
21.02.2014 |
Adresa: |
43003, 23521333, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4070 |
|
MILAN ŠIMKO
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Člen |
21.02.2014 |
Adresa: |
43003, 23521341, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4071 |
|
IVAN KURUC
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Člen |
21.02.2014 |
Adresa: |
43003, 23521350, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4072 |
|
VLADIMÍR HYSKÝ
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Člen |
21.02.2014 |
Adresa: |
43003, 23521350, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4072 |
|
MONIKA ŠAFAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Člen |
21.02.2014 |
Adresa: |
43003, 23521333, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4070 |
|
HORST THEUMER
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Předseda |
21.02.2014 |
Adresa: |
43003, 23521333, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4070, Kostnická 4070, 43003 Chomutov |
|
MILAN ŠIMKO
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Člen |
21.02.2014 |
Adresa: |
43003, 23521341, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4071, Kostnická 4071, 43003 Chomutov |
|
VLADIMÍR HYSKÝ
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Člen |
21.02.2014 |
Adresa: |
43003, 23521350, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4072, Kostnická 4072, 43003 Chomutov |
|
MONIKA ŠAFAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Člen |
21.02.2014 |
Adresa: |
43003, 23521333, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4070, Kostnická 4070, 43003 Chomutov |
|
IVAN KURUC
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Člen |
21.02.2014 |
Adresa: |
43003, 23521350, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4072, Kostnická 4072, 43003 Chomutov |
|
Anna Straková
|
Neaktivní
od 21.09.2004
|
Člen |
22.08.2003 |
Adresa: |
43003, 23521350, Chomutov, Kostnická, 4072 |
|
Anna Straková
|
Neaktivní
od 21.09.2004
|
Člen |
22.08.2003 |
Adresa: |
43003, 23521350, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4072, Kostnická 4072, 43003 Chomutov |
|
Město Chomutov
00261891 |
Neaktivní
od 22.08.2003
|
Člen |
03.11.2001 |
Adresa: |
Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28, zast. starostou |
|
Horst Theumer
|
Neaktivní
od 21.09.2004
|
Předseda |
03.11.2001 |
Adresa: |
43003, 23521333, Chomutov, Kostnická, 4070 |
|
Ivana Vejražková
|
Neaktivní
od 21.09.2004
|
Člen |
03.11.2001 |
Adresa: |
43003, 23521333, Chomutov, Kostnická, 4070 |
|
Město Chomutov
00261891 |
Neaktivní
od 22.08.2003
|
Člen |
03.11.2001 |
Adresa: |
43001, 23526629, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Zborovská, 4602, Zborovská 4602, 43001 Chomutov |
|
Ivana Vejražková
|
Neaktivní
od 21.09.2004
|
Člen |
03.11.2001 |
Adresa: |
43003, 23521333, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4070, Kostnická 4070, 43003 Chomutov |
|
HORST THEUMER
|
Neaktivní
od 21.09.2004
|
Předseda |
03.11.2001 |
Adresa: |
43003, 23521333, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kostnická, 4070, Kostnická 4070, 43003 Chomutov |
|