MIROSLAV ODSTRČIL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.04.2023 |
Adresa: |
76901, 10411011, Kroměříž, Holešov, Holešov, Květná, 1238, 66, Květná 1238/66, 76901 Holešov |
|
MVDr. MARTIN POLÁŠEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.04.2023 |
Adresa: |
76901, 42404843, Kroměříž, Holešov, Holešov, Květná, 1689, Květná 1689, 76901 Holešov |
|
JOSEF ČERNÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.04.2023 |
Adresa: |
76901, 26684861, Kroměříž, Holešov, Holešov, K Větřáku, 1639, K Větřáku 1639, 76901 Holešov |
|
JOSEF FUKSA
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.04.2023 |
Adresa: |
76901, 16040996, Kroměříž, Žeranovice, Žeranovice, 111, č.p. 111, 76901 Žeranovice |
|
PAVEL JANÁL
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.04.2023 |
Adresa: |
76901, 10344861, Kroměříž, Holešov, Žopy, 135, Žopy 135, 76901 Holešov |
|
MIROSLAV ODSTRČIL
|
Aktivní
|
předseda |
03.01.2020 |
Adresa: |
76901, 10411011, Kroměříž, Holešov, Holešov, Květná, 1238, 66 |
|
JOSEF TRHLÍK
|
Aktivní
|
místopředseda |
03.01.2020 |
Adresa: |
76843, 13825160, Kroměříž, Pacetluky, Pacetluky, 44 |
|
JOSEF FUKSA
|
Aktivní
|
pokladník |
03.01.2020 |
Adresa: |
76901, 16040996, Kroměříž, Žeranovice, Žeranovice, 111 |
|
MVDr. MARTIN POLÁŠEK
|
Aktivní
|
tajemník |
03.01.2020 |
Adresa: |
76901, 42404843, Kroměříž, Holešov, Holešov, Květná, 1689 |
|
PAVEL JANÁL
|
Aktivní
|
člen |
03.01.2020 |
Adresa: |
76901, 10344861, Kroměříž, Holešov, Žopy, 135 |
|
MIROSLAV ODSTRČIL
|
Neaktivní
od 19.04.2023
|
předseda |
03.01.2020 |
Adresa: |
76901, 10411011, Kroměříž, Holešov, Holešov, Květná, 1238, 66, Květná 1238/66, 76901 Holešov |
|
JOSEF TRHLÍK
|
Neaktivní
od 19.04.2023
|
místopředseda |
03.01.2020 |
Adresa: |
76843, 13825160, Kroměříž, Pacetluky, Pacetluky, 44, č.p. 44, 76843 Pacetluky |
|
JOSEF FUKSA
|
Neaktivní
od 19.04.2023
|
pokladník |
03.01.2020 |
Adresa: |
76901, 16040996, Kroměříž, Žeranovice, Žeranovice, 111, č.p. 111, 76901 Žeranovice |
|
MVDr. MARTIN POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 19.04.2023
|
tajemník |
03.01.2020 |
Adresa: |
76901, 42404843, Kroměříž, Holešov, Holešov, Květná, 1689, Květná 1689, 76901 Holešov |
|
PAVEL JANÁL
|
Neaktivní
od 19.04.2023
|
člen |
03.01.2020 |
Adresa: |
76901, 10344861, Kroměříž, Holešov, Žopy, 135, Žopy 135, 76901 Holešov |
|
JOSEF FUKSA
|
Neaktivní
od 03.01.2020
|
člen |
25.04.2018 |
Adresa: |
76901, 16040996, Kroměříž, Žeranovice, Žeranovice, 111 |
|
JOSEF FUKSA
|
Neaktivní
od 03.01.2020
|
člen |
25.04.2018 |
Adresa: |
76901, 16040996, Kroměříž, Žeranovice, Žeranovice, 111, č.p. 111, 76901 Žeranovice |
|
JOSEF FUKSA
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
člen |
20.01.2017 |
Adresa: |
76901, 16040422, Kroměříž, Žeranovice, Žeranovice, 53 |
|
ALEŠ TRUHLÁŘ
|
Neaktivní
od 03.01.2020
|
předseda |
20.01.2017 |
Adresa: |
76861, 10397272, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Sídliště, 1273 |
|
JOSEF TRHLÍK
|
Neaktivní
od 03.01.2020
|
člen |
20.01.2017 |
Adresa: |
76843, 13825160, Kroměříž, Pacetluky, Pacetluky, 44 |
|
MVDr. MARTIN POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 03.01.2020
|
člen |
20.01.2017 |
Adresa: |
76901, 42404843, Kroměříž, Holešov, Holešov, Květná, 1689 |
|
PAVEL JANÁL
|
Neaktivní
od 03.01.2020
|
člen |
20.01.2017 |
Adresa: |
76901, 10344861, Kroměříž, Holešov, Žopy, 135 |
|
JOSEF FUKSA
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
člen |
20.01.2017 |
Adresa: |
76901, 16040422, Kroměříž, Žeranovice, Žeranovice, 53, č.p. 53, 76901 Žeranovice |
|
MVDr. MARTIN POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 03.01.2020
|
člen |
20.01.2017 |
Adresa: |
76901, 42404843, Kroměříž, Holešov, Holešov, Květná, 1689, Květná 1689, 76901 Holešov |
|
PAVEL JANÁL
|
Neaktivní
od 03.01.2020
|
člen |
20.01.2017 |
Adresa: |
76901, 10344861, Kroměříž, Holešov, Žopy, 135, Žopy 135, 76901 Holešov |
|
ALEŠ TRUHLÁŘ
|
Neaktivní
od 03.01.2020
|
předseda |
20.01.2017 |
Adresa: |
76861, 10397272, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Sídliště, 1273, Sídliště 1273, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
JOSEF TRHLÍK
|
Neaktivní
od 03.01.2020
|
člen |
20.01.2017 |
Adresa: |
76843, 13825160, Kroměříž, Pacetluky, Pacetluky, 44, č.p. 44, 76843 Pacetluky |
|