znepřístupněno podle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.
|
Aktivní
|
|
08.06.2023 |
|
ROBERT SUKDOLÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.05.2021 |
Adresa: |
41501, 20227418, Teplice, Teplice, Prosetice, Pod hvězdárnou, 211, 7 |
|
ROBERT SUKDOLÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.05.2021 |
Adresa: |
41501, 20227418, Teplice, Teplice, Prosetice, Pod hvězdárnou, 211, 7, Pod hvězdárnou 211/7, Prosetice, 41501 Teplice |
|
MILAN KUČERA
|
Aktivní
|
předseda ZO |
30.10.2020 |
Adresa: |
41761, 18539891, Teplice, Bystřany, Bystřany, Novodvorská, 95 |
|
ZDENĚK KUPKA
|
Aktivní
|
místopředseda ZO |
30.10.2020 |
Adresa: |
41765, 20300263, Teplice, Ohníč, Němečky, 25 |
|
MONIKA BOHUSLAVOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru - pokladník |
30.10.2020 |
Adresa: |
43401, 5090831, Most, Most, Most, Komořanská, 827, 19 |
|
Ing. DANA SUKDOLÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru - hospodář |
30.10.2020 |
Adresa: |
41501, 20243219, Teplice, Teplice, Trnovany, V závětří, 1672, 4 |
|
IVANA ZELENKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.10.2020 |
Adresa: |
44001, 9168711, Louny, Líšťany, Líšťany, V Lukách, 227 |
|
VENUŠE VAŠATOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.10.2020 |
Adresa: |
44001, 9238743, Louny, Louny, Louny, Čs. armády, 2196 |
|
PETR SCHOVÁNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.10.2020 |
Adresa: |
41501, 20242921, Teplice, Teplice, Trnovany, Přítkovská, 1651, 3 |
|
MILAN KUČERA
|
Aktivní
|
předseda ZO |
30.10.2020 |
Adresa: |
41761, 18539891, Teplice, Bystřany, Bystřany, Novodvorská, 95, Novodvorská 95, 41761 Bystřany |
|
ZDENĚK KUPKA
|
Aktivní
|
místopředseda ZO |
30.10.2020 |
Adresa: |
41765, 20300263, Teplice, Ohníč, Němečky, 25, Němečky 25, 41765 Ohníč |
|
Ing. DANA SUKDOLÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru - hospodář |
30.10.2020 |
Adresa: |
41501, 20243219, Teplice, Teplice, Trnovany, V závětří, 1672, 4, V závětří 1672/4, Trnovany, 41501 Teplice |
|
PETR SCHOVÁNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.10.2020 |
Adresa: |
41501, 20242921, Teplice, Teplice, Trnovany, Přítkovská, 1651, 3, Přítkovská 1651/3, Trnovany, 41501 Teplice |
|
ROBERT SUKDOLÁK
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
člen výboru |
30.10.2020 |
Adresa: |
41501, 20244959, Teplice, Teplice, Trnovany, Edisonova, 1841 |
|
ROBERT SUKDOLÁK
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
člen výboru |
30.10.2020 |
Adresa: |
41501, 20244959, Teplice, Teplice, Trnovany, Edisonova, 1841, Edisonova 1841, Trnovany, 41501 Teplice |
|
IVANA ZELENKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2023
|
člen výboru |
30.10.2020 |
Adresa: |
44001, 9168711, Louny, Líšťany, Líšťany, V Lukách, 227, V Lukách 227, 44001 Líšťany |
|
VENUŠE VAŠATOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2023
|
člen výboru |
30.10.2020 |
Adresa: |
44001, 9238743, Louny, Louny, Louny, Čs. armády, 2196, Čs. armády 2196, 44001 Louny |
|
MONIKA BOHUSLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2023
|
člen výboru - pokladník |
30.10.2020 |
Adresa: |
43401, 5090831, Most, Most, Most, Komořanská, 827, 19, Komořanská 827/19, 43401 Most |
|
Skryto dle Zákona č. 304/2013
|
Neaktivní
od 30.10.2020
|
|
05.07.2019 |
|
znepřístupněno podle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.
|
Neaktivní
od 30.10.2020
|
|
25.05.2017 |
|