MARKÉTA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
první místostarosta župy |
24.05.2024 |
Adresa: |
51301, 16937104, Semily, Semily, Podmoklice, Bavlnářská, 566, Bavlnářská 566, Podmoklice, 51301 Semily |
|
Ing. VÁCLAV URBAN
|
Aktivní
|
starosta župy |
17.06.2023 |
Adresa: |
51233, 25895427, Semily, Studenec, Studenec, 388, č.p. 388, 51233 Studenec |
|
Mgr. VÍT JŮZA
|
Aktivní
|
sekretář župy |
17.06.2023 |
Adresa: |
51301, 15045081, Semily, Háje nad Jizerou, Loukov, 1, Loukov 1, 51301 Háje nad Jizerou |
|
Ing. VÁCLAV URBAN
|
Aktivní
|
starosta župy |
06.06.2019 |
Adresa: |
51233, 25895427, Semily, Studenec, Studenec, 388 |
|
BOHDANA TICHÁ
|
Aktivní
|
první místostarosta župy |
06.06.2019 |
Adresa: |
51301, 16961773, Semily, Semily, Semily, Husova, 80 |
|
Mgr. VÍT JŮZA
|
Aktivní
|
sekretář župy |
06.06.2019 |
Adresa: |
51301, 15045081, Semily, Háje nad Jizerou, Loukov, 1 |
|
MARKÉTA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2024
|
první místostarosta župy |
17.06.2023 |
Adresa: |
51251, 15073629, Semily, Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou, gen. Ludvíka Svobody, 489, gen. Ludvíka Svobody 489, 51251 Lomnice nad Popelkou |
|
Ing. VÁCLAV URBAN
|
Neaktivní
od 17.06.2023
|
starosta župy |
06.06.2019 |
Adresa: |
51233, 25895427, Semily, Studenec, Studenec, 388, č.p. 388, 51233 Studenec |
|
BOHDANA TICHÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2023
|
první místostarosta župy |
06.06.2019 |
Adresa: |
51301, 16961773, Semily, Semily, Semily, Husova, 80, Husova 80, 51301 Semily |
|
Mgr. VÍT JŮZA
|
Neaktivní
od 17.06.2023
|
sekretář župy |
06.06.2019 |
Adresa: |
51301, 15045081, Semily, Háje nad Jizerou, Loukov, 1, Loukov 1, 51301 Háje nad Jizerou |
|
Mgr. VÍT JŮZA
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
sekretář župy |
03.12.2016 |
Adresa: |
51301, 15045081, Semily, Háje nad Jizerou, Loukov, 1 |
|
Mgr. VÍT JŮZA
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
sekretář župy |
03.12.2016 |
Adresa: |
51301, 15045081, Semily, Háje nad Jizerou, Loukov, 1, Loukov 1, 51301 Háje nad Jizerou |
|
Mgr. VÍT JŮZA
|
Neaktivní
od 03.12.2016
|
sekretář župy |
11.06.2016 |
Adresa: |
51301, 15045081, Semily, Háje nad Jizerou, Loukov, 1 |
|
Ing. JAN ZIKMUND
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
starosta župy |
11.06.2016 |
Adresa: |
51101, 21571899, Semily, Turnov, Daliměřice, Daliměřická, 86 |
|
Ing. STANISLAV TAUCHMAN
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
první místostarosta župy |
11.06.2016 |
Adresa: |
51233, 15135128, Semily, Studenec, Studenec, 372 |
|
Mgr. VÍT JŮZA
|
Neaktivní
od 03.12.2016
|
sekretář župy |
11.06.2016 |
Adresa: |
51301, 15045081, Semily, Háje nad Jizerou, Loukov, 1, Loukov 1, 51301 Háje nad Jizerou |
|
Ing. JAN ZIKMUND
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
starosta župy |
11.06.2016 |
Adresa: |
51101, 21571899, Semily, Turnov, Daliměřice, Daliměřická, 86, Daliměřická 86, Daliměřice, 51101 Turnov |
|
Ing. STANISLAV TAUCHMAN
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
první místostarosta župy |
11.06.2016 |
Adresa: |
51233, 15135128, Semily, Studenec, Studenec, 372, č.p. 372, 51233 Studenec |
|