ŠÁRKA JANEČKOVÁ
|
Aktivní
|
ředitel |
17.06.2021 |
Adresa: |
75643, 81530226, Vsetín, Kelč, Kelč, 619 |
|
ŠÁRKA JANEČKOVÁ
|
Aktivní
|
ředitel |
17.06.2021 |
Adresa: |
75643, 81530226, Vsetín, Kelč, Kelč, 619, č.p. 619, 75643 Kelč |
|
ŠÁRKA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
ředitel |
04.10.2019 |
Adresa: |
75643, 21688095, Vsetín, Kelč, Kelč, 512 |
|
ŠÁRKA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
ředitel |
04.10.2019 |
Adresa: |
75643, 21688095, Vsetín, Kelč, Kelč, 512, č.p. 512, 75643 Kelč |
|
ŠÁRKA VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
ředitel |
25.07.2017 |
Adresa: |
75643, 21688095, Vsetín, Kelč, Kelč, 512 |
|
ŠÁRKA VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
ředitel |
25.07.2017 |
Adresa: |
75643, 21688095, Vsetín, Kelč, Kelč, 512, č.p. 512, 75643 Kelč |
|
SVATAVA DOHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2017
|
ředitel |
26.09.2016 |
Adresa: |
75643, 21683123, Vsetín, Kelč, Kelč, 12 |
|
SVATAVA DOHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2017
|
ředitel |
26.09.2016 |
Adresa: |
75643, 21683123, Vsetín, Kelč, Kelč, 12, č.p. 12, 75643 Kelč |
|
Svatava Dohnalová
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
ředitel |
05.06.2003 |
Adresa: |
75643, 21683123, Kelč, čp.12 |
|
SVATAVA DOHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
ředitel |
05.06.2003 |
Adresa: |
75643, 21683123, Vsetín, Kelč, Kelč, 12, č.p. 12, 75643 Kelč |
|