Ing. HELENA KAPRASOVÁ
|
Aktivní
|
Ředitel |
02.09.2021 |
Adresa: |
33011, 751693, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Sklárenská, 723 |
|
Ing. HELENA KAPRASOVÁ
|
Aktivní
|
Ředitel |
02.09.2021 |
Adresa: |
33011, 751693, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Sklárenská, 723, Sklárenská 723, 33011 Třemošná |
|
Ing. Bc. HELENA KAPRASOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2021
|
ředitel |
16.07.2021 |
Adresa: |
33011, 751693, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Sklárenská, 723 |
|
Ing. Bc. HELENA KAPRASOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2021
|
ředitel |
16.07.2021 |
Adresa: |
33011, 751693, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Sklárenská, 723, Sklárenská 723, 33011 Třemošná |
|
Ing. Bc. HELENA KAPRASOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2021
|
ředitel |
11.03.2021 |
Adresa: |
32300, 24428817, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Jesenická, 1412, 38 |
|
Ing. Bc. HELENA KAPRASOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2021
|
ředitel |
11.03.2021 |
Adresa: |
32300, 24428817, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Jesenická, 1412, 38, Jesenická 1412/38, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Bc. HELENA KAPRASOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
ředitel |
30.01.2015 |
Adresa: |
32300, 24428817, Plzeň, Bolevec, Jesenická, 1412, 38 |
|
Bc. HELENA KAPRASOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
ředitel |
30.01.2015 |
Adresa: |
32300, 24428817, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Jesenická, 1412, 38, Jesenická 1412/38, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Helena Kaprasová
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
ředitel |
10.03.2010 |
Adresa: |
30100, 24551244, Plzeň, Jižní Předměstí, Erbenova, 2173/13 |
|
Helena Kaprasová
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
ředitel |
10.03.2010 |
Adresa: |
30100, 24551244, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Erbenova, 2173, 13, Erbenova 2173/13, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ilona Faulová
|
Neaktivní
od 10.03.2010
|
ředitel |
26.11.2004 |
Adresa: |
32300, 24485942, Plzeň, Brněnská, 4 |
|
Ilona Faulová
|
Neaktivní
od 10.03.2010
|
ředitel |
26.11.2004 |
Adresa: |
32300, 24485942, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Brněnská, 943, 4, Brněnská 943/4, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|